EP0207713 - Composition inhibitrice de corrosion contenant des amines alcoxylées [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.07.1992 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.07.1992 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 02.09.1992 [1992/36] | 16.07.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.09.1992 [1992/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION 2000 Westchester Avenue White Plains New York 10650 / US | [N/P] |
Précédent [1987/02] | Pour tous les Etats désignés TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION 2000 Westchester Avenue White Plains, New York 10650 / US | Inventeur(s) | 01 /
Valone, Frederick William, Dr. 7130 Troulon Houston Texas 77074 / US | [1987/02] | Mandataire(s) | Wood, Anthony Charles, et al Urquhart-Dykes & Lord 30 Welbeck Street London W1M 7PG / GB | [N/P] |
Précédent [1989/26] | Wood, Anthony Charles, et al Urquhart-Dykes & Lord 91 Wimpole Street London W1M 8AH / GB | ||
Précédent [1987/02] | Burnside, Michael Urquhart-Dykes & Lord 91 Wimpole Street London W1M 8AH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 86304852.6 | 24.06.1986 | [1987/02] | Numéro de priorité, date | US19850751156 | 02.07.1985 Format original publié: US 751156 | [1987/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0207713 | Date: | 07.01.1987 | Langue: | EN | [1987/02] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0207713 | Date: | 23.12.1987 | Langue: | EN | [1987/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0207713 | Date: | 11.09.1991 | Langue: | EN | [1991/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.11.1987 | Classification | IPC: | C23F11/14, E21B41/02 | [1987/02] | CPC: |
C23F11/173 (EP,US);
C23F11/141 (EP,US);
Y10S507/939 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, NL, SE [1987/02] | Titre | Allemand: | Alkoxylierte Amine enthaltende korrosionsinhibierende Zusammensetzung | [1987/02] | Anglais: | Corrosion inhibiting system containing alkoxylated amines | [1987/02] | Français: | Composition inhibitrice de corrosion contenant des amines alcoxylées | [1987/02] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 04.06.1988 | Requête en examen déposée [1988/31] | 19.04.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.09.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.01.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 12.03.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.08.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 31.01.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.02.1991 | Taxe de délivrance payée | 25.02.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.06.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.03.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.03.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.04.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 11.09.1991 | SE | 11.09.1991 | [1992/36] |
Précédent [1992/20] | SE | 11.09.1991 | Citations: | Recherche | [X]US3310496 (MANSFIELD RICHARD COREY [US], et al); | [A]US3038856 (MILLIGAN JOHN G); | [A]US4348210 (SUNG RODNEY L); | [A]US3141905 (KERMIT LONGLEY); | [A]FR2124145 (PETROLITE CORP) |