EP0210849 - 2-Hydroxy-3-phénoxypropylamines [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.06.1991 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.06.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.08.1991 [1991/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Imperial Chemical House, Millbank London SW1P 3JF / GB | [1987/06] | Inventeur(s) | 01 /
Holloway, Brian Roy 64 Bailey Crescent Congleton Cheshire / GB | 02 /
Howe, Ralph Little Beck Upton Macclesfield Cheshire / GB | 03 /
Rao, Balbir Singh 3 Elmore Close Holmes Chapel Cheshire / GB | 04 /
Stribling, Donald Aldersey Fold London Road Prestbury Cheshire / GB | [1987/06] | Mandataire(s) | Denerley, Paul Millington, et al ICI Group Patents Services Dept. PO Box 6 Shire Park Bessemer Road Welwyn Garden City Herts, AL7 1HD / GB | [N/P] |
Précédent [1989/42] | Denerley, Paul Millington, Dr., et al ICI Group Patents Services Dept. PO Box 6 Shire Park Bessemer Road Welwyn Garden City Herts, AL7 1HD / GB | ||
Précédent [1987/06] | Smith, Stephen Collyer ICI Group Patents Services Dept. PO Box 6 Shire Park Bessemer Road Welwyn Garden City Herts, AL7 1HD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 86305749.3 | 25.07.1986 | [1987/06] | Numéro de priorité, date | GB19850019154 | 30.07.1985 Format original publié: GB 8519154 | [1987/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0210849 | Date: | 04.02.1987 | Langue: | EN | [1987/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0210849 | Date: | 29.08.1990 | Langue: | EN | [1990/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.11.1986 | Classification | IPC: | C07C217/64, C07C233/22, A61K31/215, A61K31/19 | [1990/35] | CPC: |
A61K31/215 (EP,US);
C07C69/00 (KR);
A61P3/04 (EP);
A61P3/08 (EP);
A61P3/10 (EP);
C07C235/02 (EP,US)
|
Précédent IPC [1987/06] | C07C93/06, C07C103/178, A61K31/215, A61K31/19 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1987/06] | Titre | Allemand: | 2-Hydroxy-3-phenoxypropylamine | [1987/06] | Anglais: | 2-Hydroxy-3-phenoxypropyl amines | [1987/06] | Français: | 2-Hydroxy-3-phénoxypropylamines | [1987/06] | Procédure d'examen | 04.07.1987 | Requête en examen déposée [1987/36] | 17.04.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.08.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.10.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 19.02.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.03.1990 | Taxe de délivrance payée | 09.03.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.05.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.06.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.06.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.06.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]DE1957706 (PFIZER); | [Y]EP0007294 (HAESSLE AB [SE]); | [Y]GB1589838 (HAESSLE AB); | [Y]EP0064487 (HAESSLE AB [SE]) |