EP0210864 - Essieu de transmission continue [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.09.1989 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TECUMSEH PRODUCTS COMPANY 100 East Patterson Street Tecumseh Michigan 49286 / US | [N/P] |
Précédent [1987/06] | Pour tous les Etats désignés TECUMSEH PRODUCTS COMPANY 100 East Patterson Street Tecumseh Michigan 49286 / US | Inventeur(s) | 01 /
Page, Rocky Hudson 1005 River Acres Drive Tecumseh Michigan 49286 / US | 02 /
Von Kaler, Roland Ludwig 9402 Pleasant Drive Tecumseh Michigan 49286 / US | [1987/06] | Mandataire(s) | Robinson, Anthony John Metcalf Kilburn & Strode 20 Red Lion Street London, WC1R 4PJ / GB | [N/P] |
Précédent [1987/06] | Robinson, Anthony John Metcalf Kilburn & Strode 30 John Street London, WC1N 2DD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 86305837.6 | 29.07.1986 | [1987/06] | Numéro de priorité, date | US19850759679 | 29.07.1985 Format original publié: US 759679 | [1987/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0210864 | Date: | 04.02.1987 | Langue: | EN | [1987/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.12.1986 | Classification | IPC: | F16H3/72 | [1987/06] | CPC: |
F16H37/0846 (EP,US);
F16H3/72 (EP,US);
F16H2037/088 (EP,US);
Y10S475/90 (EP,US);
Y10T74/19135 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1987/06] | Titre | Allemand: | Stufenloses Achsgetriebe | [1987/06] | Anglais: | Variable speed transaxle assembly | [1987/06] | Français: | Essieu de transmission continue | [1987/06] | Dossier détruit : | 24.07.1995 | Divers | EPB 1987/42: Divisional application 87201555 filed on 17.08.87 | Procédure dexamen | 08.07.1987 | Requête en examen déposée [1987/36] | 27.10.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.05.1989 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1989/45] | 09.06.1989 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1989/45] | Demande(s) divisionnaire(s) | EP87201555.7 / EP0257704 | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.06.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | CH250459 [ ] (KOELLA KARL [CH]); | US2933952 [ ] (SCHOU CARL E); | US3038288 [ ] (DEPTULA FRANK J, et al); | FR1544765 [ ]; | US3628315 [ ] (BARTHOLOMEW ROBERT W); | US3863514 [ ] (JENSEN STANLEY W); | DE2518113 [ ]; | US4128017 [ ] (CLARKE GEORGE C); | DE2733294 [ ]; | US4224839 [ ] (VON KALER ROLAND L); | US4232569 [ ] (HAUSER HANS, et al); | DE3020510 [ ] (WINKLER REINHARD); | US4484491 [ ] (COCKING HARRY [GB]) | [T] - HUGO KLEIN"Die Planetenrad-Umlaufradergetriebe"; CARL HANSER VERLAG, Munchen 1962, pages 175,193-200 |