EP0214747 - Matériau composite isolant la chaleur et contenant du polyuréthane cellulaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.08.1991 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.08.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 09.10.1991 [1991/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO., LTD. 5-2, 2-chome, Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | [N/P] |
Précédent [1987/12] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO., LTD. 5-2, 2-chome, Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Yazaki, Takao c/o Mitsubishi Petrochemical Co., Ltd. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi Mie / JP | 02 /
Hattori, Satoru c/o Mitsubishi Petrochemical Co., Ltd. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi Mie / JP | 03 /
Hattori, Kazuhide c/o Mitsubishi Petrochemical Co., Ltd. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi Mie / JP | 04 /
Matsuno, Takumi c/o Mitsubishi Petrochemical Co., Ltd. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi Mie / JP | 05 /
Shibuya, Nobuhiro c/o Mitsubishi Petrochemical Co., Ltd. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi Mie / JP | 06 /
Hayama, Kazuhide c/o Mitsubishi Yuka Fine Chemicals Co., Ltd. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi Mie / JP | 07 /
Itoh, Isao c/o Mitsubishi Yuka Fine Chemicals Co., Ltd. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi Mie / JP | [1987/12] | Mandataire(s) | Diamond, Bryan Clive, et al Gee & Co. Chancery House Chancery Lane London WC2A 1QU / GB | [1987/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 86305870.7 | 30.07.1986 | [1987/12] | Numéro de priorité, date | JP19850168167 | 30.07.1985 Format original publié: JP 16816785 | [1987/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0214747 | Date: | 18.03.1987 | Langue: | EN | [1987/12] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0214747 | Date: | 05.10.1988 | Langue: | EN | [1988/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0214747 | Date: | 17.10.1990 | Langue: | EN | [1990/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.08.1988 | Classification | IPC: | F25D23/08, B32B5/18, B32B27/40 | [1987/12] | CPC: |
B32B5/18 (EP,US);
B32B7/12 (US);
B32B27/065 (US);
B32B27/32 (US);
F25D23/064 (EP,US);
B32B2266/0278 (US);
B32B2323/10 (US);
Y10T428/249985 (EP,US);
Y10T428/249992 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [1987/12] | Titre | Allemand: | Polyurethanschaumstoffenthaltendes zusammengestelltes wärmeisolierendes Material | [1987/12] | Anglais: | Composite heat-insulating material containing a cellular urethane | [1987/12] | Français: | Matériau composite isolant la chaleur et contenant du polyuréthane cellulaire | [1987/12] | Procédure d'examen | 16.03.1989 | Requête en examen déposée [1989/21] | 22.09.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.12.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.02.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 04.04.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.06.1990 | Taxe de délivrance payée | 27.06.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.07.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.07.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.07.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.07.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3467569 (WEBER CHRISTIAN A, et al); | [A]EP0079178 (RAYCHEM SA NV [BE]); | [APD]EP0150942 (MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO [JP], et al) |