EP0215607 - Senseur d'oxygène [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.03.1992 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.03.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.05.1992 [1992/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NGK INSULATORS, LTD. 2-56, Suda-cho, Mizuho-ku Nagoya-shi, Aichi 4678530 / JP | [N/P] |
Précédent [1987/13] | Pour tous les Etats désignés NGK INSULATORS, LTD. 2-56, Suda-cho, Mizuho-ku Nagoya-shi, Aichi 467 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Oshima, Norio 22-7 Tokugawa 2-chome Higashi-Ku Nagoya City Aichi Pref. / JP | 02 /
Murase, Takao 69-1 Ohaza-Maeno Konan City Aichi Pref. / JP | 03 /
Oki, Shuichiro 2-1267 Aza-Minote Ohaza-Akaike Nisshin-Cho Aichi-Gun Aichi Pref. / JP | [1987/13] | Mandataire(s) | Paget, Hugh Charles Edward, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Précédent [1987/13] | Paget, Hugh Charles Edward, et al MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 86306773.2 | 02.09.1986 | [1987/13] | Numéro de priorité, date | JP19850133045 | 02.09.1985 Format original publié: JP 13304585 | JP19850133046 | 02.09.1985 Format original publié: JP 13304685 | [1987/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0215607 | Date: | 25.03.1987 | Langue: | EN | [1987/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0215607 | Date: | 15.05.1991 | Langue: | EN | [1991/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.02.1987 | Classification | IPC: | G01N27/417 | [1991/20] | CPC: |
G01N27/4077 (EP,US)
|
Précédent IPC [1987/13] | G01N27/56 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1987/13] | Titre | Allemand: | Sauerstoffsensor | [1987/13] | Anglais: | Oxygen sensor | [1987/13] | Français: | Senseur d'oxygène | [1987/13] | Procédure d'examen | 17.10.1986 | Requête en examen déposée [1987/13] | 14.07.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.01.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.03.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.06.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.07.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 13.11.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.12.1990 | Taxe de délivrance payée | 12.12.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.02.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.09.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.09.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.09.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]US4116797 (AKATSUKA TAKAO); | [A]DE2805598 (BBC BROWN BOVERI & CIE); | [A]DE2811066 ; | [A]US4323440 (AKATSUKA TAKAO) |