EP0228794 - Modem synchrone intelligent et système de communication comportant ce modem [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.04.1995 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.11.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): ES | publié le 26.12.2007 [2007/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés General DataComm, Inc. Straits Turnpike Route 63 Middlebury Connecticut 06762 / US | [N/P] |
Précédent [1989/46] | Pour tous les Etats désignés General DataComm, Inc. Straits Turnpike Route 63 Middlebury Connecticut 06762 / US | ||
Précédent [1987/29] | Pour tous les Etats désignés General DataComm, Inc. Straits Turnpike Route 63 Middlebury Connecticut 06762 / US | Inventeur(s) | 01 /
Gorniak, Andrew M. 48 Long Meadow Road Oxford Connecticut / US | 02 /
Fargano, Michael J. 88 Blossom Drive Silverton New Jersey / US | [1987/29] | Mandataire(s) | MacDougall, Donald Carmichael, et al Marks & Clerk LLP Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS / GB | [N/P] |
Précédent [1987/29] | MacDougall, Donald Carmichael, et al Cruikshank & Fairweather 19 Royal Exchange Square Glasgow G1 3AE, Scotland / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 86308889.4 | 14.11.1986 | [1987/29] | Numéro de priorité, date | US19850798897 | 18.11.1985 Format original publié: US 798897 | [1987/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0228794 | Date: | 15.07.1987 | Langue: | EN | [1987/29] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0228794 | Date: | 30.08.1989 | Langue: | EN | [1989/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0228794 | Date: | 01.06.1994 | Langue: | EN | [1994/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.07.1989 | Classification | IPC: | H04M11/06, G06F13/38, G06F13/12 | [1994/22] | CPC: |
H04M11/06 (EP,US);
G06F13/385 (EP,US)
|
Précédent IPC [1989/32] | H04M11/06, G06F13/38 | ||
Précédent IPC [1987/29] | G06F13/42, H04M11/06 | Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1987/29] | Titre | Allemand: | Intelligentes synchrones Modem und Übertragungssystem mit diesem Modem | [1987/29] | Anglais: | Intelligent synchronous modem and communication system incorporating the same | [1987/29] | Français: | Modem synchrone intelligent et système de communication comportant ce modem | [1987/29] | Procédure d'examen | 02.01.1990 | Requête en examen déposée [1990/10] | 30.07.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.02.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.04.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.10.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.07.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 30.11.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 06.12.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.03.1994 | Taxe de délivrance payée | 04.03.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.03.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.11.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.11.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.11.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 09.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.11.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 01.06.1994 | NL | 01.06.1994 | SE | 01.09.1994 | ES | 12.09.1994 | [2004/03] |
Précédent [1999/42] | IT | 01.06.1994 | |
NL | 01.06.1994 | ||
SE | 01.09.1994 | ||
Précédent [1995/13] | NL | 01.06.1994 | |
SE | 01.09.1994 | ||
Précédent [1995/05] | SE | 01.09.1994 | Citations: | Recherche | [X]US4156796 (O'NEAL DOUGLAS M [US], et al); | [A]EP0067283 (IBM [US]) | [Y] - MINI-MICRO CONFERENCE RECORD, May 1984, pages 1-13, Northeast, New York, US; S.J. DURHAM: "Intelligent 212A-type modem component" | [A] - ELECTRONIC DESIGN, vol. 31, no. 8, April 1983, pages 93-104, Waseca, MN, Denville, NJ, US; R. ALLAN: "Data-comm, telecomm ICs-moving to single chips and more intelligence" | par le demandeur | - S.J. DURHAM, "Intelligent 22A-type Modem Component", MINI-MACRO CONFERENCE RECORD, (198405), pages 1 - 13 | - R. ALLAN, "Data-comm, telecomm IC's - Moving to Single Chips and more Intelligent", ELECTRONIC DESIGN, (198304), vol. 31, no. 8, pages 93 - 104 |