EP0228247 - Système de traitement à décharge corona [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.10.1992 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.10.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 09.12.1992 [1992/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nippon Paint Co., Ltd. 162 oyodokita 2-chome, Kita-ku Osaka-shi Osaka 531-8511 / JP | [N/P] |
Précédent [1987/52] | Pour tous les Etats désignés Nippon Paint Co., Ltd. 2-1-2, Oyodokita Oyodo-ku Osaka-shi Osaka-fu / JP | ||
Précédent [1987/28] | Pour tous les Etats désignés Nippon Paint Co., Ltd. 2-1-2, Oyodokita Oyodo-ku Osaka-shi Osaka-fu / JP | ||
Pour tous les Etats désignés SANKYO DENGYO CO., LTD. 14-13, Hon-cho 1-Chome Nakano-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Tsutsui, Koichi 5-chome, 13-4, Osumigaoka Tanabe-cho Tsuzuki-gun Kyoto / JP | 02 /
Ikeda, Shoji 2-503, 67, Nishimachi Ikaga Hirakata Osaka / JP | [1987/28] | Mandataire(s) | Brereton, Paul Arthur, et al Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [1987/28] | Brereton, Paul Arthur, et al REDDIE & GROSE 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 86309876.0 | 17.12.1986 | [1987/28] | Numéro de priorité, date | JP19850295327 | 25.12.1985 Format original publié: JP 29532785 | JP19850295328 | 25.12.1985 Format original publié: JP 29532885 | JP19850295329 | 25.12.1985 Format original publié: JP 29532985 | JP19850295330 | 25.12.1985 Format original publié: JP 29533085 | JP19850295331 | 25.12.1985 Format original publié: JP 29533185 | [1987/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0228247 | Date: | 08.07.1987 | Langue: | EN | [1987/28] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0228247 | Date: | 27.07.1988 | Langue: | EN | [1988/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0228247 | Date: | 18.12.1991 | Langue: | EN | [1991/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.06.1988 | Classification | IPC: | H01T19/00, B29C59/10 | [1988/23] | CPC: |
H01T19/00 (EP,US);
B23H1/00 (KR);
B29C59/103 (EP,US);
C08J7/00 (KR)
|
Précédent IPC [1987/28] | B29C59/10 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1987/28] | Titre | Allemand: | Behandlungssystem mit Koronaentladung | [1987/28] | Anglais: | Corona discharge treating system | [1987/28] | Français: | Système de traitement à décharge corona | [1987/28] | Procédure d'examen | 19.10.1988 | Requête en examen déposée [1988/50] | 14.08.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.02.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.04.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.10.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.01.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 14.06.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.09.1991 | Taxe de délivrance payée | 16.09.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.09.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.12.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.12.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.12.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3102193 (LEONARD DOBENS WILLIAM); | [X]DE3400325 (FREUDENBERG CARL FA [DE], et al); | [A]US3183352 (ROGER BRANDT, et al); | [A]DE1208629 (EASTMAN KODAK CO); | [A]US3655966 (TAKIMOTO MASAAKI, et al) | Examen | EP0219679 |