EP0218489 - Arme à feu à bascule à double canon de gros calibre [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.02.1991 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.02.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 03.04.1991 [1991/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Richert, Pierre 18 rue Général Gouraud F-57158 Montigny les Metz / FR | [1987/16] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1987/16] | Mandataire(s) | Jolly, Jean-Pierre, et al Cabinet Jolly 54, rue de Clichy F-75009 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1987/16] | Jolly, Jean-Pierre, et al Cabinet Jolly 54, rue de Clichy F-75009 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 86401760.3 | 05.08.1986 | [1987/16] | Numéro de priorité, date | FR19850011948 | 05.08.1985 Format original publié: FR 8511948 | [1987/16] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0218489 | Date: | 15.04.1987 | Langue: | FR | [1987/16] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0218489 | Date: | 30.03.1988 | Langue: | FR | [1988/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0218489 | Date: | 18.04.1990 | Langue: | FR | [1990/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.02.1988 | Classification | IPC: | F41A3/58, F41C7/00 | [1990/16] | CPC: |
F41A19/54 (EP);
F41A19/13 (EP);
F41A19/18 (EP);
F41C7/11 (EP)
|
Précédent IPC [1987/16] | F41C11/10, F41C7/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1987/16] | Titre | Allemand: | Doppelläufige Kipplaufwaffe grossen Kalibers | [1987/16] | Anglais: | Large calibre double-barrel breakdown gun | [1987/16] | Français: | Arme à feu à bascule à double canon de gros calibre | [1987/16] | Procédure d'examen | 04.06.1988 | Requête en examen déposée [1988/31] | 23.03.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.05.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.08.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 25.09.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.12.1989 | Taxe de délivrance payée | 01.12.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.01.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.07.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.08.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | DE547498 [ ] (BRITTE SA ETS); | US2577335 [ ] (MARGUERITE LAMBERT VICTORINE M) | Examen | - "ENCYCLOPEDIE VAN WAPEN", Uitgeverij Helmond B.V., 1981, p. 134 |