EP0193487 - Dispositif pour déployer des leurres [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 16.10.1986 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GOODYEAR AEROSPACE CORPORATION 1210 Massillon Road Akron, OH 44315 / US | [1986/36] | Inventeur(s) | 01 /
Gibbs, Robert L. 2255 Winter Parkway Cuyahoga Falls Ohio 44221 / US | [1986/36] | Mandataire(s) | Weyland, J.J. Pierre Goodyear Technical Center-Luxembourg 7750 Colmar-Berg / LU | [N/P] |
Précédent [1986/36] | Weyland, J.J. Pierre Goodyear Technical Center-Luxembourg L-7750 Colmar-Berg / LU | Numéro de la demande, date de dépôt | 86630029.6 | 03.03.1986 | [1986/36] | Numéro de priorité, date | US19850707330 | 01.03.1985 Format original publié: US 707330 | [1986/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0193487 | Date: | 03.09.1986 | Langue: | EN | [1986/36] | Classification | IPC: | F41F5/02 | [1986/36] | CPC: |
F42B5/15 (EP,US);
F42B12/70 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1986/36] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Verteilen von Düppeln | [1986/36] | Anglais: | Chaff deploying apparatus | [1986/36] | Français: | Dispositif pour déployer des leurres | [1986/36] | Dossier détruit : | 18.12.1992 | Procédure d'examen | 14.03.1986 | Requête en examen déposée [1986/36] | 06.10.1986 | Demande retirée par le demandeur [1986/49] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |