EP0190986 - Circuit de compensation des variations dues à la température de la sensibilité et du point zéro d'un capteur de pression piézorésistif [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.08.1987 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1986/33] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Schulz, Winfried, Dr. Ing. Kurfürstenstrasse 29 D-1000 Berlin 42 / DE | [1986/33] | Numéro de la demande, date de dépôt | 86730006.3 | 16.01.1986 | [1986/33] | Numéro de priorité, date | DE19853503489 | 30.01.1985 Format original publié: DE 3503489 | [1986/33] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0190986 | Date: | 13.08.1986 | Langue: | DE | [1986/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.06.1986 | Classification | IPC: | G01L9/06 | [1986/33] | CPC: |
G01L9/065 (EP,US);
Y10S323/907 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1986/33] | Titre | Allemand: | Schaltungsanordnung zur Kompensation der Temperaturabhängigkeit von Empfindlichkeit und Nullpunkt eines piezoresistiven Drucksensors | [1986/33] | Anglais: | Circuit for compensating the sensitivity and zero-point temperature-dependency of a piezoelectric pressure sensor | [1986/33] | Français: | Circuit de compensation des variations dues à la température de la sensibilité et du point zéro d'un capteur de pression piézorésistif | [1986/33] | Dossier détruit : | 02.07.1993 | Procédure dexamen | 14.02.1987 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1987/41] | 11.05.1987 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1987/41] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR2414193 (HITACHI LTD [JP]); | [A]US4463274 (SWARTZ CRAIG [US]); | [A]WO8103094 (MOTOROLA INC [US]); | [A]US4190804 (PYNE CLIVE R [GB], et al); | [A]JPS59122923 | [A] - PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, Band 8, Nr. 252 (P-314) [1689], 17. November 1984Seite 53 P 314; & JP - A - 59 122 923 (TOSHIBA K.K.) 16.07.1984 |