EP0194232 - Composition durcissable contenant une résine époxyde, une imidazolide et une résine de polysulphone [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.07.1990 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.07.1990 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 29.08.1990 [1990/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 4002 Basel / CH | [N/P] |
Précédent [1986/37] | Pour tous les Etats désignés CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 CH-4002 Basel / CH | Inventeur(s) | 01 /
Schmid, Rolf, Dr. Buhnenstock 14 CH-3150 Schwarzenburg / CH | 02 /
Stauffer, Werner Av. Jean-Marie Musy 6 CH-1700 Fribourg / CH | 03 /
Bosshard, Christian, Dr. Schauenburgerstrasse 16 A CH-4402 Frenkendorf / CH | 04 /
Fischer, Michael, Dr. Allmendstrasse CH-1712 Tafers / CH | [1986/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 86810106.4 | 03.03.1986 | [1986/37] | Numéro de priorité, date | CH19850001023 | 07.03.1985 Format original publié: CH 102385 | [1986/37] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0194232 | Date: | 10.09.1986 | Langue: | DE | [1986/37] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0194232 | Date: | 22.04.1987 | Langue: | DE | [1987/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0194232 | Date: | 20.09.1989 | Langue: | DE | [1989/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.03.1987 | Classification | IPC: | C08L63/00, C08G59/54, // C08J5/24, C09J7/00 ,(C08L63/00, 81:06) | [1986/37] | CPC: |
C08G59/4042 (EP);
C08L63/00 (EP)
| C-Set: |
C08L63/00, C08L81/00 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1986/37] | Titre | Allemand: | Härtbare Gemische enthaltend ein Epoxidharz, ein Imidazolid und ein Polysulfon | [1986/37] | Anglais: | Curable composition containing an epoxy resin, an imidazolide and a polysulfonic resin | [1986/37] | Français: | Composition durcissable contenant une résine époxyde, une imidazolide et une résine de polysulphone | [1986/37] | Procédure d'examen | 05.03.1986 | Requête en examen déposée [1987/27] | 13.09.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.12.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.02.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.03.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.05.1989 | Taxe de délivrance payée | 18.05.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.06.1990 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1990/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.02.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.12.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE2052225 ; | [AD]EP0124482 ; | [AD]DE3327823 ; | [A]FR2518094 ; | [XP]EP0146498 |