EP0207126 - DISPOSITIF DE SECURITE POUR LE STOCKAGE SUR DE DONNEES CONFIDENTIELLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 21.02.1992 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.02.1992 | Révocation du brevet | publié le 15.04.1992 [1992/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NCR CORPORATION World Headquarters Dayton, Ohio 45479 / US | [1987/02] | Inventeur(s) | 01 /
KLEIJNE, Theodoor, Adriaan Willem Alexanderstraat 17 NL-6621 ZA Breumel / NL | [1987/02] | Mandataire(s) | Robinson, Robert George International Intellectual Property Department, NCR Limited, 206 Marylebone Road London NW1 6LY / GB | [N/P] |
Précédent [1987/02] | Robinson, Robert George International Patent Department NCR Limited 206 Marylebone Road London NW1 6LY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 86900446.5 | 06.12.1985 | [1987/02] | WO1985US02412 | Numéro de priorité, date | US19840684637 | 21.12.1984 Format original publié: US 684637 | [1987/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8603861 | Date: | 03.07.1986 | Langue: | EN | [1986/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0207126 | Date: | 07.01.1987 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.07.1986, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1987/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0207126 | Date: | 07.02.1990 | Langue: | EN | [1990/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.07.1986 | Classification | IPC: | G06F1/00 | [1987/02] | CPC: |
H01L23/576 (EP,US);
G06F21/87 (EP,US);
G06F2221/2143 (EP,US);
H01L2924/0002 (EP,US);
Y10S257/922 (EP,US)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1987/02] | Titre | Allemand: | SICHERHEITSVORRICHTUNG FÜR DIE SICHERE SPEICHERUNG EMPFINDLICHER DATEN | [1987/02] | Anglais: | SECURITY DEVICE FOR THE SECURE STORAGE OF SENSITIVE DATA | [1987/02] | Français: | DISPOSITIF DE SECURITE POUR LE STOCKAGE SUR DE DONNEES CONFIDENTIELLES | [1987/02] | Entrée dans la phase régionale | 16.08.1986 | Taxe nationale de base payée | 16.08.1986 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.12.1986 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.12.1986 | Requête en examen déposée [1987/05] | 07.12.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.03.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.06.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 03.08.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 14.08.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.09.1989 | Taxe de délivrance payée | 01.09.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
07.11.1990
23.11.1990
ADMISSIBLE GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH Euckenstrasse 12 D-81369 München / DE Mandataire de l'opposant Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | [N/P] |
Précédent [1991/01] | |||
Opposant(s) | 01
07.11.1990
23.11.1990
ADMISSIBLE GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH Euckenstrasse 12 D-81369 München / DE Mandataire de l'opposant Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Winzererstrasse 106 D-80797 München / DE | 12.12.1990 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 14.06.1991 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 04.11.1991 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 14.11.1991 | Effet juridique de la révocation du brevet [1992/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.12.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.12.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.11.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | DE3023427 [ ] (GRETAG AG); | WO8404614 [ ] (GALE IRA DENNIS [GB]) | [X] - IBM Technical Disclosure Bulletin, Volume 23, No. 7A, December 1980, New York, (US) SCHREIBER: "Data and Program Secure Microprocessor System", pages 2960-2961, see page 2961, lines 1-2, 8-12 |