EP0222784 - JOINT A RECOUVREMENT DE TUBES AVEC ZONES D'ETANCHEITE RENTRABLES ET COLLIER DE SERRAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.01.1991 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.01.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.03.1991 [1991/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BKS COMPANY 226 Shirley Birmingham, MI 48009 / US | [1987/22] | Inventeur(s) | 01 /
CASSEL, Thomas, R. 226 Shirley Birmingham, MI 48009 / US | 02 /
CASSEL, Scott, T. 444 W. Lincoln Birmingham, MI 48009 / US | [1987/22] | Mandataire(s) | Turner, Paul Malcolm URQUHART DYKES & LORD 91 Wimpole Street London W1M 8AH / GB | [1987/22] | Numéro de la demande, date de dépôt | 86902256.6 | 01.04.1986 | [1987/22] | WO1986US00663 | Numéro de priorité, date | US19850723910 | 16.04.1985 Format original publié: US 723910 | [1987/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8606145 | Date: | 23.10.1986 | Langue: | EN | [1986/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0222784 | Date: | 27.05.1987 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.10.1986, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1987/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0222784 | Date: | 21.03.1990 | Langue: | EN | [1990/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 23.10.1986 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.03.1988 | Classification | IPC: | F16L21/00 | [1987/22] | CPC: |
F16L21/065 (EP,US);
F16L21/06 (KR);
F01N13/1805 (EP,US);
F02B61/045 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, SE [1987/22] | Titre | Allemand: | ÜBERLAPPENDE ROHRVERBINDUNG MIT ZUSAMMENPRESSBARER DICHTUNGSZONE UND ROHRSCHELLE | [1987/22] | Anglais: | PIPE LAP JOINT WITH COLLAPSIBLE SEALING ZONE AND BAND CLAMP | [1987/22] | Français: | JOINT A RECOUVREMENT DE TUBES AVEC ZONES D'ETANCHEITE RENTRABLES ET COLLIER DE SERRAGE | [1987/22] | Entrée dans la phase régionale | 23.12.1986 | Taxe nationale de base payée | 23.12.1986 | Taxe de recherche payée | 23.12.1986 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.12.1986 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.12.1986 | Requête en examen déposée [1987/22] | 09.05.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 19.09.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.12.1989 | Taxe de délivrance payée | 12.12.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.12.1990 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.04.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.04.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US4113289 (WAGNER WAYNE M, et al); | [Y]US4312526 (CASSEL THOMAS R); | [Y]US4138147 (MANCHESTER LUTHER L, et al); | [X]US2195559 (BRIEGEL THEODORE W) |