EP0261119 - ORGANE DE COUPE PAR EXPLOSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.10.1992 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.10.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.11.1992 [1992/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés EXPLOSIVE DEVELOPMENTS LIMITED Steeton Hall Whitecote Lane South Milford Leeds, LS25 5LA / GB | [1992/25] |
Précédent [1988/13] | Pour tous les Etats désignés EXPLOSIVE DEVELOPMENTS LIMITED The Aerodrome Melbourne, York YO4 4NF / GB | Inventeur(s) | 01 /
ALFORD, Sidney, Christopher 41A Pickwick Corsham Wiltshire SN13 OHX / GB | 02 /
SHANN, Peter, Christian Delwood Croft Fenwicks Lane Fulford, York Y01 4PL / GB | [1988/13] | Mandataire(s) | Oulton, Richard John R.J. OULTON & CO., First Floor, Pearl Assurance Buildings, Land of Green Ginger Hull Humberside HU1 2EA / GB | [N/P] |
Précédent [1988/13] | Oulton, Richard John R.J. OULTON & CO., First Floor, Pearl Assurance Buildings, Land of Green Ginger Hull, Humberside HU1 2EA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 86903480.1 | 27.05.1986 | [1988/13] | WO1986GB00292 | Numéro de priorité, date | GB19850013325 | 28.05.1985 Format original publié: GB 8513325 | [1988/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8607000 | Date: | 04.12.1986 | Langue: | EN | [1986/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0261119 | Date: | 30.03.1988 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.12.1986, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1988/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0261119 | Date: | 27.11.1991 | Langue: | EN | [1991/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.12.1986 | Classification | IPC: | B26F3/04, F42B1/00, B21D28/00 | [1988/13] | CPC: |
F42B1/00 (EP);
B26F3/04 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, DE, FR, GB, IT, LU, NL, SE [1988/13] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SCHNEIDEN MIT SPRENGSTOFFEN | [1988/13] | Anglais: | EXPLOSIVE CUTTING MEANS | [1988/13] | Français: | ORGANE DE COUPE PAR EXPLOSION | [1988/13] | Entrée dans la phase régionale | 25.11.1987 | Taxe nationale de base payée | 25.11.1987 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.11.1987 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.12.1986 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: AT | 25.11.1987 | Requête en examen déposée [1988/13] | 14.07.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.11.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.04.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.07.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.09.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.10.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.02.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 14.05.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 21.05.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.08.1991 | Taxe de délivrance payée | 16.08.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.08.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.07.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.06.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.05.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.08.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.1988 | 03   M06   Taxe payée le   26.07.1988 | 31.05.1989 | 04   M06   Taxe payée le   12.09.1989 | 31.05.1991 | 06   M06   Taxe payée le   16.08.1991 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 27.11.1991 | [1992/33] | Cité dans | Recherche internationale | FR1215794 [ ] (ALGERIENNE D EXPLOSIFS ET D AC); | US3076408 [ ] (POULTER THOMAS C, et al); | US3435763 [ ] (LAVINE ARTHUR A); | EP0043215 [ ] (ALFLEX LTD [GB]); | DE2832246 [ ] (DIEHL GMBH & CO [DE]) |