EP0234457 - Conducteur intramusculaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.09.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.09.2016 | Aucune opposition formée dans le délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MEDTRONIC, INC. 7000 Central Avenue N.E. Minneapolis Minnesota 55432-3576 / US | [N/P] |
Précédent [1987/36] | Pour tous les Etats désignés MEDTRONIC, INC. 7000 Central Avenue N.E. Minneapolis, Minnesota 55432-3576 / US | Inventeur(s) | 01 /
Grandjean, Pierre A. de Heugden 22 NL-6411 DL Heerlen / NL | 02 /
Smits, Karel Bachstraat 43 NL-6438 KL Oirsbeek / NL | 03 /
Chachques, Juan Carlos rue de Rossays 29 F-91600 Savigny sur Orge / FR | [1987/36] | Mandataire(s) | Kopacz, William James Law Offices Kopacz 129 Boulevard Saint-Germain 75006 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1987/36] | Kopacz, William James 83, Avenue Foch F-75116 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 87102099.6 | 14.02.1987 | [1987/36] | Numéro de priorité, date | US19860831949 | 24.02.1986 Format original publié: US 831949 | [1987/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0234457 | Date: | 02.09.1987 | Langue: | EN | [1987/36] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0234457 | Date: | 25.05.1988 | Langue: | EN | [1988/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0234457 | Date: | 12.05.1993 | Langue: | EN | [1993/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.04.1988 | Classification | IPC: | A61N1/36, A61N1/05, A61N1/365 | [1988/17] | CPC: |
A61N1/0587 (EP,US);
A61N1/36003 (EP,US)
|
Précédent IPC [1987/36] | A61N1/36, A61N1/05 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1987/36] | Titre | Allemand: | Intramuskuläre Leitung | [1987/36] | Anglais: | Intramuscular lead | [1987/36] | Français: | Conducteur intramusculaire | [1987/36] | Procédure d'examen | 06.06.1988 | Requête en examen déposée [1988/32] | 12.07.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.01.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.01.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.03.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.04.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 03.06.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.07.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 18.07.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.11.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 11.01.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.05.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.09.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.10.1992 | Taxe de délivrance payée | 28.10.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.02.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [ N /P ] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.12.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.01.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.01.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 05.03.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.02.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE2617240 (MEDTRONIC INC); | [AD]US4411268 (COX JAMES A [US]); | [A]EP0083674 (MEDTRONIC INC [US]); | [A]US3646940 (TIMM GERALD W, et al); | [A]FR2537874 (BARD INC C R [US]); | [A]GB1147532 (ELECTRO CATHETER CORP [US]); | [A]US4453537 (SPITZER DANIEL E [US]) | [AD] - ARTIFICIAL ORGANS, vol. 8, no. 3, 1984, pages 379-380 J.C. CHACHQUES et al.: "Development of a non-tiring stimulation of the latissimus dorsi flap to replace myocardium" | Examen | WO8701947 |