EP0237050 - Cassette pour copies [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.04.1991 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.06.2009 | Changement - mandataire | publié le 15.07.2009 [2009/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sharp Kabushiki Kaisha 22-22 Nagaike-cho Abeno-ku Osaka-shi Osaka-fu 545-0013 / JP | [N/P] |
Précédent [1987/38] | Pour tous les Etats désignés SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22 Nagaike-cho Abeno-ku Osaka 545 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Murakami, Susumu 11-2-302, Nagayoshidedo 8-chome Hirano-ku Osaka-shi Osaka-fu / JP | [1987/38] | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2009/29] | Selting, Günther, et al Patentanwälte Von Kreisler, Selting, Werner Postfach 10 22 41 50462 Köln / DE | ||
Précédent [1987/38] | Selting, Günther, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 87103511.9 | 11.03.1987 | [1987/38] | Numéro de priorité, date | JP19860057458 | 14.03.1986 Format original publié: JP 5745886 | JP19860057459 | 14.03.1986 Format original publié: JP 5745986 | JP19860057460 | 14.03.1986 Format original publié: JP 5746086 | JP19860062544 | 19.03.1986 Format original publié: JP 6254486 | [1987/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0237050 | Date: | 16.09.1987 | Langue: | EN | [1987/38] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0237050 | Date: | 26.10.1988 | Langue: | EN | [1988/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0237050 | Date: | 13.06.1990 | Langue: | EN | [1990/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.09.1988 | Classification | IPC: | G03G15/00, B65H1/04 | [1987/38] | CPC: |
B65H1/04 (EP,US);
B65H29/34 (EP);
B65H31/02 (EP);
B65H31/38 (EP);
B65H83/025 (EP);
G03G15/234 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1987/38] | Titre | Allemand: | Kassette für Kopien | [1987/38] | Anglais: | Copy storing tray | [1987/38] | Français: | Cassette pour copies | [1987/38] | Procédure d'examen | 11.03.1987 | Requête en examen déposée [1987/38] | 15.02.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.05.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.06.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 22.09.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.12.1989 | Taxe de délivrance payée | 13.12.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.03.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.03.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.03.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP5857144 ; | [A]JP58105248 ; | [A]JP59212331 ; | [A]JP6026544 ; | [A]JP6061429 ; | [XP]JP61156061 ; | [A]GB2141109 (XEROX CORP) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 7, no. 146 (P-206)[1291], 25th June 1983; & JP-A-58 57 144 (RICOH K.K.) 05-04-1983, & JP5857144 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 7, no. 210 (P-223)[1355], 16th September 1983; & JP-A-58 105 248 (RICOH K.K.) 23-06-1983, & JP58105248 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 9, no. 84 (M-371)[1807], 13th April 1985; & JP-A-59 212 331 (FUJI XEROX K.K.) 01-12-1984, & JP59212331 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 9, no. 149 (M-390)[1872], 25th June 1985; & JP-A-60 26 544 (RICOH K.K.) 09-02-1985, & JP6026544 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 9, no. 198 (M-404)[1921], 15th August 1985; & JP-A-60 61 429 (KONISHIROKU SHASHIN KOGYO K.K.) 09-04-1985, & JP6061429 A 00000000 | [XP] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 10, no. 358 (P-522)[2415], 2nd December 1986; & JP-A-61 156 061 (SHARP CORP.) 15-07-1986, & JP61156061 A 00000000 |