EP0248996 - Ensemble d'essieux en tandem [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.11.1990 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.11.1990 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.01.1991 [1991/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bergische Achsenfabrik Fr. Kotz & Söhne Am Ohlerhammer 51674 Wiehl / DE | [N/P] |
Précédent [1987/51] | Pour tous les Etats désignés Bergische Achsenfabrik Fr. Kotz & Söhne Am Ohlerhammer D-51674 Wiehl / DE | Inventeur(s) | 01 /
Steiner, Helmut Freiherr von Stein-Strasse 1 D-5276 Wiehl / DE | [1987/51] | Mandataire(s) | Brinkmann & Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB Am Seestern 8 40547 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1987/51] | Stenger, Watzke & Ring Patentanwälte Kaiser-Friedrich-Ring 70 D-40547 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 87105102.5 | 07.04.1987 | [1987/51] | Numéro de priorité, date | DE19863615773 | 10.05.1986 Format original publié: DE 3615773 | [1987/51] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0248996 | Date: | 16.12.1987 | Langue: | DE | [1987/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0248996 | Date: | 07.02.1990 | Langue: | DE | [1990/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.09.1987 | Classification | IPC: | B60G5/04 | [1987/51] | CPC: |
B60G11/107 (EP,US);
B60G5/047 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1990/16] |
Précédent [1990/12] | BE, DE, ES, GB, IT, NL, SE | ||
Précédent [1987/51] | BE, DE, ES, GB, GR, IT, NL, SE | Titre | Allemand: | Verbundachsaggregat | [1987/51] | Anglais: | Tandem-axle unit | [1987/51] | Français: | Ensemble d'essieux en tandem | [1987/51] | Procédure d'examen | 20.10.1987 | Requête en examen déposée [1987/52] | 24.05.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.11.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.06.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 13.07.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.09.1989 | Taxe de délivrance payée | 08.09.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.11.1990 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.03.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE951975 (LUDEWIG GMBH GEB); | [A]US3123377 ; | [Y]DE1480019 (SONTHEIMER GEORG); | [A]DE1555983 (KAESSBOHRER FAHRZEUG KARL); | [A]GB1244843 (LAMBERT ALFRED WALTER); | [A]US3767222 (WILLETTS E); | [Y]US3833236 (DAVIS R, et al) |