EP0246461 - Elément de liaison [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.10.1992 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.10.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.12.1992 [1992/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bergische Achsenfabrik Fr. Kotz & Söhne Am Ohlerhammer 51674 Wiehl / DE | [N/P] |
Précédent [1987/48] | Pour tous les Etats désignés Bergische Achsenfabrik Fr. Kotz & Söhne Am Ohlerhammer D-51674 Wiehl / DE | Inventeur(s) | 01 /
Holländer, K.E. Im Krahnöchel 9 D-5276 Wiehl / DE | 02 /
Steiner, H. Freiherr v. Stein-Strasse 1 D-5276 Wiehl / DE | [1987/48] | Mandataire(s) | Brinkmann & Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB Am Seestern 8 40547 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1987/48] | Stenger, Watzke & Ring Patentanwälte Kaiser-Friedrich-Ring 70 D-40547 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 87105919.2 | 22.04.1987 | [1987/48] | Numéro de priorité, date | DE19863616998 | 21.05.1986 Format original publié: DE 3616998 | [1987/48] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0246461 | Date: | 25.11.1987 | Langue: | DE | [1987/48] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0246461 | Date: | 15.02.1989 | Langue: | DE | [1989/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0246461 | Date: | 11.12.1991 | Langue: | DE | [1991/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.12.1988 | Classification | IPC: | B62D13/04, B62D7/18 | [1989/04] | CPC: |
B62D13/04 (EP,US);
B60G2204/41 (EP,US);
B60G2204/42 (EP,US)
|
Précédent IPC [1987/48] | B62D13/04 | Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1987/48] | Titre | Allemand: | Verbundachsaggregat | [1987/48] | Anglais: | Junction element | [1987/48] | Français: | Elément de liaison | [1987/48] | Procédure d'examen | 27.01.1989 | Requête en examen déposée [1989/13] | 27.07.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.01.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.05.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 05.06.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.07.1991 | Taxe de délivrance payée | 24.07.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.09.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.03.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.03.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.03.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YD]DE1810261 (BERGISCHE ACHSEN KOTZ SOEHNE); | [Y]US1349653 (BENSON JESSE M); | [A]FR2335359 (FRUEHAUF FRANCE [FR]) |