EP0244709 - Dispositif d'affichage ou de signalisation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.04.1992 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.04.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.06.1992 [1992/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DAYCO PRODUCTS CANADA INC. 46 Norelco Drive Weston Ontario M9L 1S3 / CA | [N/P] |
Précédent [1991/33] | Pour tous les Etats désignés DAYCO PRODUCTS CANADA INC. 46 Norelco Drive Weston, Ontario M9L 1S3 / CA | ||
Précédent [1987/46] | Pour tous les Etats désignés NEI CANADA LIMITED 121 Industry Street Toronto Ontario / CA | Inventeur(s) | 01 /
Browne, John 21 Regan Crescent Georgetown Ontario / CA | 02 /
Wales, Thomas 34 Stavely Crescent Rexdale Ontario / CA | [1987/46] | Mandataire(s) | Sanderson, Michael John, et al Mewburn Ellis LLP York House, 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | [N/P] |
Précédent [1989/21] | Sanderson, Michael John, et al MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | ||
Précédent [1987/46] | Graham, John George Northern Engineering Industries plc Group Patents Department c/o International Research & Development Co. Ltd. Fossway Newcastle-upon-Tyne NE6 2YD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 87105992.9 | 24.04.1987 | [1987/46] | Numéro de priorité, date | US19860857498 | 30.04.1986 Format original publié: US 857498 | [1987/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0244709 | Date: | 11.11.1987 | Langue: | EN | [1987/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0244709 | Date: | 26.06.1991 | Langue: | EN | [1991/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.09.1987 | Classification | IPC: | G09F9/37 | [1987/46] | CPC: |
G09F9/375 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1987/46] | Titre | Allemand: | Anzeige oder Anzeigevorrichtung | [1987/46] | Anglais: | Display or indicating device | [1987/46] | Français: | Dispositif d'affichage ou de signalisation | [1987/46] | Procédure d'examen | 10.02.1988 | Requête en examen déposée [1988/16] | 12.03.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.05.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.07.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 11.12.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 19.12.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.02.1991 | Taxe de délivrance payée | 25.02.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.03.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.04.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.03.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.04.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE2735254 (STAVER CO); | [AD]US4223464 (WINROW DONALD); | [A]EP0163570 (LAFON SA [FR]) |