EP0273095 - Tuyau flexible [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 20.03.1992 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.03.1992 | Changement - retrait | publié le 13.05.1992 [1992/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kanao, Shiro No. 9-18, Nanpeidai 4-chome Takatsuki-shi Osaka / JP | [N/P] |
Précédent [1988/27] | Pour tous les Etats désignés Kanao, Shiro No. 9-18, Nanpeidai 4-chome Takatsuki-shi Osaka / JP | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1988/27] | Mandataire(s) | EGLI-EUROPEAN PATENT ATTORNEYS Widenmayerstrasse 5 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [1988/27] | EGLI-EUROPEAN PATENT ATTORNEYS Widenmayerstrasse 5 D-80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 87107492.8 | 22.05.1987 | [1988/27] | Numéro de priorité, date | JP19860199495 | 26.12.1986 Format original publié: JP 19949586 | [1988/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0273095 | Date: | 22.05.1991 | Langue: | EN | [1991/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.05.1988 | Classification | IPC: | F16L11/16 | [1988/27] | CPC: |
F16L11/16 (EP,KR,US);
F16L11/04 (KR)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1988/27] | Titre | Allemand: | Flexibles Rohr | [1988/27] | Anglais: | Flexible pipe | [1988/27] | Français: | Tuyau flexible | [1988/27] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 05.08.1988 | Requête en examen déposée [1988/40] | 19.04.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.08.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.12.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.05.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.10.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 22.10.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 26.10.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.02.1991 | Taxe de délivrance payée | 04.02.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.03.1991 | Demande retirée par le demandeur [1992/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.05.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.05.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.1991 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]AT22313B (BITZER ERNEST); | [A]US1409697 ; | [A]US2014368 (ALFRED BLUNDELL); | [A]DE925506 (TUBOFLEX K G); | [A]US2784010 (LIFKA CHARLES G); | [A]US3311133 (KINANDER HAROLD W); | [A]US3687169 (REYNARD REMI); | [A]DE2161597 (WILDFANG DIETER KG); | [X]US3992044 (MUSLIN BERNARD J); | [A]FR2513346 (KANAO SHIRO [JP]); | [A]US4403631 (ABDULLAEV GASAN M B O [SU], et al) |