EP0261474 - Fiche pour câble [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.09.1993 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.09.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 10.11.1993 [1993/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1988/13] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Zell, Karl, Dipl.-Ing. Moritz-von-Schwind-Weg 80 D-8134 Niederpöcking / DE | 02 /
Seidel, Peter Mittenwalderstrasse 256 D-8038 Gröbenzell / DE | 03 /
Pelzl, Leo Alpenblickstrasse 5 D-8150 Holzkirchen / DE | [1988/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 87112884.9 | 03.09.1987 | [1988/13] | Numéro de priorité, date | DE19863632600 | 25.09.1986 Format original publié: DE 3632600 | [1988/13] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0261474 | Date: | 30.03.1988 | Langue: | DE | [1988/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0261474 | Date: | 05.10.1988 | Langue: | DE | [1988/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0261474 | Date: | 19.11.1992 | Langue: | DE | [1992/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.08.1988 | Classification | IPC: | H01R13/658 | [1988/13] | CPC: |
H01R13/6592 (EP,US);
H01R13/6594 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1988/13] | Titre | Allemand: | Kabelstecker | [1988/13] | Anglais: | Cable plug | [1988/13] | Français: | Fiche pour câble | [1988/13] | Procédure d'examen | 28.03.1989 | Requête en examen déposée [1989/22] | 04.12.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 31.03.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.06.1992 | Taxe de délivrance payée | 25.06.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.08.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.09.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.09.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.09.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE2445049 (INT STANDARD ELECTRIC CORP); | [A]WO8505230 (AMP INC [US]) |