EP0261667 - Porte-objet plastique pour des microscopes et procédé de sa fabrication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.12.1993 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.12.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.02.1994 [1994/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Biomate Co., Ltd. Kagurazaka Masumoto Building 113, Yarai-cho Shinjuku-ku Tokyo / JP | [1988/13] | Inventeur(s) | 01 /
Karasawa, Yoshiharu c/o Biomate Co. Ltd. 113, Yarai-cho Shinjuku-ku Tokyo / JP | 02 /
Hirohashi, Ken c/o Biomate Co. Ltd. 113, Yarai-cho Shinjuku-ku Tokyo / JP | [1988/13] | Mandataire(s) | advotec. Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft Tappe mbB Widenmayerstraße 4 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [1988/13] | Dr. Elisabeth Jung Dr. Jürgen Schirdewahn Dipl.-Ing. Claus Gernhardt Postfach 40 14 68 D-80714 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 87113919.2 | 23.09.1987 | [1988/13] | Numéro de priorité, date | JP19860223862 | 24.09.1986 Format original publié: JP 22386286 | [1988/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0261667 | Date: | 30.03.1988 | Langue: | EN | [1988/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0261667 | Date: | 31.05.1989 | Langue: | EN | [1989/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0261667 | Date: | 17.02.1993 | Langue: | EN | [1993/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.04.1989 | Classification | IPC: | G02B21/34 | [1988/13] | CPC: |
G02B21/34 (EP,US);
Y10S428/913 (EP,US);
Y10T428/26 (EP,US);
Y10T428/31533 (EP,US);
Y10T428/31536 (EP,US);
Y10T428/31667 (EP,US);
Y10T428/31797 (EP,US);
Y10T428/31917 (EP,US);
Y10T428/3192 (EP,US);
Y10T428/31971 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI, SE [1988/13] | Titre | Allemand: | Kunststoff-Objektträger für Mikroskope und Verfahren zu seiner Herstellung | [1988/13] | Anglais: | Plastic slides for microscopes and method of manufacturing same | [1988/13] | Français: | Porte-objet plastique pour des microscopes et procédé de sa fabrication | [1988/13] | Procédure d'examen | 13.11.1989 | Requête en examen déposée [1990/02] | 17.10.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.03.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.05.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 07.07.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.10.1992 | Taxe de délivrance payée | 05.10.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.11.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.09.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.09.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.09.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.09.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JP56050312 ; | [A]JP60111947 ; | [X]US3097070 (ADELBERT ALDRICH, et al); | [X]DE1472242 ; | [X]US4022521 (HALL RAYMOND V, et al); | [A]US4011350 (MARKOVITS ARTHUR L, et al); | [A]DE1252435 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 5, no. 107 (P-70)(779), July 11, 1981; & JP-A-56 050 312 (MITSUBISHI RAYON) 07-05-1981, & JP56050312 A 00000000 | [A] - APPLIED OPTICS. vol 18, no. 11, June 1979, pages 1842-1846; J.D. LYTLE et al.: "Wideband optical transmission properties of seven thermoplastics" | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPANvol. 9, no. 262 (P-398)(1985), October 19, 1985; & JP-A-60 111 947 (KONISHIROKU SHASHIN) 18-06-1985, & JP60111947 A 00000000 |