EP0272434 - Perceuse osseuse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.09.1989 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés List, Heinz-Jürgen Lindenstrasse 56 D-7990 Friedrichshafen 1 / DE | [1988/26] | Inventeur(s) | 01 /
Richter, Ulrich Ludolfingerstrasse 14 D-8500 Nürnberg 30 / DE | [1988/26] | Mandataire(s) | (deleted) | [1989/05] |
Précédent [1988/26] | Göbel, Matthias, Dipl.-Ing. Pruppacher Hauptstrasse 5-7 D-90602 Pyrbaum / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 87116685.6 | 12.11.1987 | [1988/26] | Numéro de priorité, date | DE19863639696 | 20.11.1986 Format original publié: DE 3639696 | [1988/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0272434 | Date: | 29.06.1988 | Langue: | DE | [1988/26] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0272434 | Date: | 27.07.1988 | Langue: | DE | [1988/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.06.1988 | Classification | IPC: | A61B17/16 | [1988/26] | CPC: |
B23Q5/142 (EP);
A61B17/1624 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1988/26] | Titre | Allemand: | Knochenbohrmaschine | [1988/26] | Anglais: | Bone drilling machine | [1988/26] | Français: | Perceuse osseuse | [1988/26] | Dossier détruit : | 12.05.1995 | Procédure dexamen | 28.01.1989 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1989/45] | 15.06.1989 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1989/45] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB2124112 ; | [A]US3734207 ; | [A]FR1457220 ; | [A]US3120845 |