EP0272567 - Moyeu de roue [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.07.1992 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.07.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.08.1992 [1992/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Deere & Company One John Deere Place Moline, IL 61265 / US | [N/P] |
Précédent [1988/26] | Pour tous les Etats désignés DEERE & COMPANY 1 John Deere Road Moline, Illinois 61265 / US | Inventeur(s) | 01 /
Hückler, Volker Rossittenstrasse 11 D-7760 Radolfzell 16 / DE | 02 /
Eckhardt, Uli Goethestrasse 1 D-6701 Altrip / DE | [1988/26] | Mandataire(s) | Feldmann, Bernhard, et al DEERE & COMPANY European Office, Patent Department D-68140 Mannheim / DE | [1988/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 87118449.5 | 12.12.1987 | [1988/26] | Numéro de priorité, date | DE19863644143 | 23.12.1986 Format original publié: DE 3644143 | [1988/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0272567 | Date: | 29.06.1988 | Langue: | DE | [1988/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0272567 | Date: | 28.08.1991 | Langue: | DE | [1991/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.04.1988 | Classification | IPC: | B60K17/30 | [1988/26] | CPC: |
B60K17/043 (EP,US);
B60K17/30 (EP,US);
Y10T74/1954 (EP,US);
Y10T74/19679 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI [1988/26] | Titre | Allemand: | Radkopf | [1988/26] | Anglais: | Wheel hub | [1988/26] | Français: | Moyeu de roue | [1988/26] | Procédure d'examen | 27.10.1988 | Requête en examen déposée [1988/51] | 09.02.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.05.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.06.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 07.07.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.11.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 01.03.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.04.1991 | Taxe de délivrance payée | 27.04.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.05.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.12.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US1381597 (SCHIFFERLE CHARLES J, et al); | [Y]US1427584 (DENISON JULIAN F); | [X]US2357742 (JEFFREY ROBERT K); | [Y]DE1430050 (HILDEBRANDT WILLI); | [A]DE2154474 ; | [A]FR2136160 (FENDT XAVER ET CO MASCHI); | [A]FR2351322 (ETUDES RECH AVANCEES [FR]); | [AD]DE2930298 (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN) | Examen | DE2207589 |