EP0273443 - Dispositif d'affichage à cristaux liquides du type nématique en hélice [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.07.1992 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.07.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.08.1992 [1992/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sharp Kabushiki Kaisha 22-22 Nagaike-cho Abeno-ku Osaka-shi Osaka-fu 545-0013 / JP | [N/P] |
Précédent [1988/27] | Pour tous les Etats désignés SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22 Nagaike-cho Abeno-ku Osaka 545 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kozaki, Shyuichi 2-51-303, Ukyo Nara-shi Nara-ken / JP | 02 /
Ichimura, Yukiko 2613-1, Ichinomoto-cho Tenri-shi Nara-ken / JP | 03 /
Narutaki, Yozo 202-298, Gojyo-cho Nara-shi Nara-ken / JP | [1988/27] | Mandataire(s) | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Postfach 44 01 51 80750 München / DE | [N/P] |
Précédent [1988/27] | Reinhard - Skuhra - Weise & Partner Postfach 44 01 51 D-80750 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 87119317.3 | 29.12.1987 | [1988/27] | Numéro de priorité, date | JP19860312753 | 29.12.1986 Format original publié: JP 31275386 | [1988/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0273443 | Date: | 06.07.1988 | Langue: | EN | [1988/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0273443 | Date: | 04.09.1991 | Langue: | EN | [1991/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.05.1988 | Classification | IPC: | G02F1/133, C09K19/42 | [1988/27] | CPC: |
C09K19/0208 (EP,US);
C09K19/3458 (EP,US);
C09K19/42 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB [1988/27] | Titre | Allemand: | Flüssigkristall-Anzeigen vom verdreht-nematischen Typ | [1988/27] | Anglais: | Liquid-crystal display devices of twisted nematic type | [1988/27] | Français: | Dispositif d'affichage à cristaux liquides du type nématique en hélice | [1988/27] | Procédure d'examen | 09.11.1988 | Requête en examen déposée [1989/01] | 04.12.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.02.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.05.1991 | Taxe de délivrance payée | 24.05.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.06.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.12.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | EP0234892 [ ] (SHARP KK [JP]); | EP0137210 [ ] (MERCK PATENT GMBH [DE], et al); | DE3423993 [ ] (BBC BROWN BOVERI & CIE [CH]); | EP0155033 [ ] (PHILIPS NV [NL]); | US4364838 [ ] (BOLLER ARTHUR, et al) | [ ] - Sid, Digest of Technical Papers, May 1985, New York T.J. SCHEFFER et al.; "24 x 80 Character LCD Panel using the Supertwisted Birefringence Effect" pages 120-123 * totality * |