EP0244909 - Lampe à décharge à vapeur de sodium à haute pression [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.05.1991 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.05.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.06.1991 [1991/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1987/46] | Pour tous les Etats désignés Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
Antonis, Petrus Hendrikus c/o Int. Octrooibureau B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
Meessen, Lodewijk Hubert Maria c/o Int. Octrooibureau B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 03 /
Schäfer, Ralf c/o Int. Octrooibureau B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1987/46] | Mandataire(s) | Rooda, Hans, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1987/46] | Rooda, Hans, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 87200808.1 | 29.04.1987 | [1987/46] | Numéro de priorité, date | NL19860001162 | 07.05.1986 Format original publié: NL 8601162 | [1987/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0244909 | Date: | 11.11.1987 | Langue: | EN | [1987/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0244909 | Date: | 04.07.1990 | Langue: | EN | [1990/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.09.1987 | Classification | IPC: | H01J61/82 | [1987/46] | CPC: |
H01J61/825 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1987/46] | Titre | Allemand: | Hochdrucknatriumdampfentladungslampe | [1987/46] | Anglais: | High-pressure sodium vapour discharge lamp | [1987/46] | Français: | Lampe à décharge à vapeur de sodium à haute pression | [1987/46] | Procédure d'examen | 05.05.1988 | Requête en examen déposée [1988/27] | 17.04.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 31.10.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.01.1990 | Taxe de délivrance payée | 30.01.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.04.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.04.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.04.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP5826449 ; | [AD]GB2083281 (PHILIPS NV); | [AD]EP0094137 (PHILIPS NV [NL]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 7, no. 103 (E-173)[1248], 6th May 1983; & JP-A-58 26 449 (MATSUSHITA DENSHI KOGYO K.K.) 16-02-1983, & JP5826449 A 00000000 |