EP0255166 - Dispositif de serrage pour serrer un disque optique sur un plateau d'entraînement et lecteur de disque comportant un tel dispositif de serrage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.11.1992 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.11.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.12.1992 [1992/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1988/05] | Pour tous les Etats désignés Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
Grobben, Henri Michiel c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1988/05] | Mandataire(s) | Schrijnemaekers, Hubert J.M., et al Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1988/05] | Schrijnemaekers, Hubert Joannes Maria, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 87201331.3 | 14.07.1987 | [1988/05] | Numéro de priorité, date | NL19860001938 | 28.07.1986 Format original publié: NL 8601938 | [1988/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0255166 | Date: | 03.02.1988 | Langue: | EN | [1988/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0255166 | Date: | 02.01.1992 | Langue: | EN | [1992/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.12.1987 | Classification | IPC: | G11B17/028, G11B17/035 | [1988/05] | CPC: |
G11B17/0284 (EP,US);
G11B25/04 (KR);
G11B17/035 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1988/05] | Titre | Allemand: | Klemmvorrichtung für das Festklemmen einer optischen Platte auf einer Antriebsspindel und Plattenspieler mit dieser Klemmvorrichtung | [1988/05] | Anglais: | Clamping device for clamping an optical disc onto a drive spindle, and disc-record player provided with said clamping device | [1988/05] | Français: | Dispositif de serrage pour serrer un disque optique sur un plateau d'entraînement et lecteur de disque comportant un tel dispositif de serrage | [1988/05] | Procédure d'examen | 01.08.1988 | Requête en examen déposée [1988/39] | 29.01.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.06.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.09.1990 | Taxe de délivrance payée | 10.09.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.10.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.07.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.07.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.07.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 02.01.1992 | [1992/37] | Citations: | Recherche | [A]US4536867 (ROBINSON JOSEPH B [US]); | [A]FR2337397 (THOMSON BRANDT [FR]); | [A]FR2254086 (OLIVETTI & CO SPA [IT]); | [A]EP0130636 (PHILIPS NV [NL]); | [A]EP0128331 (HITACHI LTD [JP]); | [AD]GB2148579 (PHILIPS NV); | [A]DE2927502 (ROBOTRON VEB K); | [A]US4409629 (PULS NORMAN M [US]) | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 22, no. 1, June 1979, pages 293-295, New York, US; K.D. RUSCH et al.: "Flexible disk drive having precise centering mechanism" |