Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
11.12.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 26.01.2000 [2000/04] |
26.11.1994 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 18.01.1995 [1995/03] |
27.09.1994 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 17.11.1994 [1994/46] |
13.09.1994 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 02.11.1994 [1994/44] |
10.12.1993 | Délivrance (prévue) | publié le 26.01.1994 [1994/04] |
22.06.1993 | Changement - demande(s) divisionnaire(s) | publié le 11.08.1993 [1993/32] |
14.06.1993 | Changement - demande(s) divisionnaire(s) | publié le 04.08.1993 [1993/31] |
12.12.1991 | Changement - mandataire | publié le 29.01.1992 [1992/05] |
01.08.1991 | Premier rapport d'examen | |
01.07.1991 | Changement - mandataire | publié le 21.08.1991 [1991/34] |
25.10.1989 | Requête en examen présentée | publié le 13.12.1989 [1989/50] |
19.04.1989 | Publication du rapport de recherche | publié le 07.06.1989 [1989/23] |
16.04.1988 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 01.06.1988 [1988/22] |