EP0267647 - Procédé de chiffrage/déchiffrage et dispositif de réalisation de ce procédé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.02.1993 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1988/20] | Pour tous les Etats désignés Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
Jansen, Cornelis Johannes Adrianus c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1988/20] | Mandataire(s) | de Jongh, Cornelis Dominicus, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1988/20] | De Jongh, Cornelis Dominicus, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 87202133.2 | 05.11.1987 | [1988/20] | Numéro de priorité, date | NL19860002847 | 11.11.1986 Format original publié: NL 8602847 | [1988/20] | Langue de dépôt | NL | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0267647 | Date: | 18.05.1988 | Langue: | EN | [1988/20] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0267647 | Date: | 08.11.1989 | Langue: | EN | [1989/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.09.1989 | Classification | IPC: | H04L9/00 | [1988/20] | CPC: |
H04L9/0637 (EP,US);
H04L9/0656 (EP,US);
H04L9/0877 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, SE [1988/20] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Verschlüsselung/Entschlüsselung und Einrichtung zur Ausführung dieses Verfahrens | [1988/20] | Anglais: | Enciphering/deciphering method and arrangement for performing the method | [1988/20] | Français: | Procédé de chiffrage/déchiffrage et dispositif de réalisation de ce procédé | [1988/20] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure dexamen | 04.05.1990 | Requête en examen déposée [1990/27] | 10.03.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.09.1992 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1993/12] | 26.10.1992 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1993/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.11.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.11.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.1992 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US4157454 (BECKER WOLFRAM [DE]); | [Y]US3796830 (SMITH J); | [Y]EP0105553 (NEDERLANDEN STAAT [NL]) |