EP0273476 - Système de projection d'image [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.03.1994 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.05.1994 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AT | publié le 22.06.1994 [1994/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1988/27] | Pour tous les Etats désignés Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
Spruit, Johannes Hendrikus Maria c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1988/27] | Mandataire(s) | Cobben, Louis Marie Hubert, et al Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1988/27] | Cobben, Louis Marie Hubert, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 87202255.3 | 18.11.1987 | [1988/27] | Numéro de priorité, date | NL19860002975 | 24.11.1986 Format original publié: NL 8602975 | [1988/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0273476 | Date: | 06.07.1988 | Langue: | EN | [1988/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0273476 | Date: | 19.05.1993 | Langue: | EN | [1993/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.05.1988 | Classification | IPC: | G02B13/16, G02B5/28, G02B13/18, H04N9/31 | [1988/27] | CPC: |
G02B5/285 (EP,US);
H04N5/74 (KR);
G02B13/16 (EP,US);
G02B13/18 (EP,US);
H04N9/31 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, IT, NL, SE [1988/27] | Titre | Allemand: | Bildprojektionssystem | [1988/27] | Anglais: | Image projection system | [1988/27] | Français: | Système de projection d'image | [1988/27] | Procédure d'examen | 20.12.1988 | Requête en examen déposée [1989/08] | 23.05.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.11.1991 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 08.01.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.07.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 24.11.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.02.1993 | Taxe de délivrance payée | 25.02.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.02.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/19] | Requête en poursuite de la procédure de: | 08.01.1992 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 08.01.1992 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 18.02.1992 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.11.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.11.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.11.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 19.05.1993 | NL | 19.05.1993 | SE | 19.05.1993 | [1994/25] |
Précédent [1994/02] | NL | 19.05.1993 | |
SE | 19.05.1993 | ||
Précédent [1994/01] | NL | 19.05.1993 | Citations: | Recherche | [A]JP59102202 ; | [A]JP60143312 ; | [A]FR2256421 (SOPELEM [FR]); | [Y]US4526442 (BETENSKY ELLIS I [US]); | [A]US4564269 (UEHARA MAKOTO [JP]); | [YD]EP0170320 (PHILIPS NV [NL]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 8, no. 219 (P-306)[1656]page 103 P 306; & JP-A-59 102 202 (HIROSHI MITO) 13-06-1984, & JP59102202 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 9, no. 312 (P-411)[2035]page 164 P 411; & JP-A-60 143 312 (NORITA KOUGAKU K.K.) 29-07-1985, & JP60143312 A 00000000 |