EP0233700 - Moulage d'une armature composite renforcée par des fibres [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.09.1989 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Advanced Composite Components Limited Delves Road Heanor Gate Industrial Estate Heanor Derbyshire DE7 7SJ / GB | [N/P] |
Précédent [1987/35] | Pour tous les Etats désignés Advanced Composite Components Limited Delves Road Heanor Gate Industrial Estate Heanor Derbyshire DE7 7SJ / GB | Inventeur(s) | 01 /
Sloman, Roger Mark Advanced Composite Comp. Ltd. Delves Road Heanor Gate Industrial Estate Heanor Derbyshire DE7 7SJ / GB | [1987/35] | Mandataire(s) | Campbell, Iain Angus, et al Swindell & Pearson 48 Friar Gate Derby DE1 1GY / GB | [1987/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 87300356.0 | 16.01.1987 | [1987/35] | Numéro de priorité, date | GB19860001166 | 17.01.1986 Format original publié: GB 8601166 | [1987/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0233700 | Date: | 26.08.1987 | Langue: | EN | [1987/35] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0233700 | Date: | 21.09.1988 | Langue: | EN | [1988/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.08.1988 | Classification | IPC: | B29C63/02, B29C63/16 | [1987/35] | CPC: |
B29C33/0016 (EP);
B29C43/02 (KR);
B29C63/02 (EP);
B29C63/16 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GR, IT, LI, NL, SE [1987/35] | Titre | Allemand: | Formen einer mit Fasern verstärkter Verbundarmierung | [1987/35] | Anglais: | Moulding Fibre Reinforced Composite Armour | [1987/35] | Français: | Moulage d'une armature composite renforcée par des fibres | [1987/35] | Dossier détruit : | 12.05.1995 | Procédure dexamen | 22.03.1989 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1989/45] | 12.06.1989 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1989/45] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 14.04.1989 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.1989 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YD]EP0076673 (ADVANCED COMPOSITE COMPONENTS [GB]); | [X]EP0148534 (UNION CARBIDE CORP [US]); | [A]US3861977 (WILEY NATHANIEL C); | [A]DE1629682 (TECIMAR SOC POUR L ANVANCEMENT); | [A]EP0170819 (AUDI AG [DE]) |