EP0256612 - Outil d'extraction pour circuits intégrés [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.11.1992 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.11.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.01.1993 [1993/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BURNDY CORPORATION Richards Avenue Norwalk Connecticut 06856 / US | [N/P] |
Précédent [1988/08] | Pour tous les Etats désignés Burndy Corporation Richards Avenue Norwalk Connecticut 06856 / US | Inventeur(s) | 01 /
Ernest, Louis, Cheh. 4 Ravenwood Road Norwalk Connecticut 06850 / US | [1988/08] | Mandataire(s) | Orchard, Oliver John JOHN ORCHARD & CO. Staple Inn Buildings North High Holborn London WC1V 7PZ / GB | [N/P] |
Précédent [1988/08] | Orchard, Oliver John JOHN ORCHARD & CO. Staple Inn Buildings North High Holborn London WC1V 7PZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 87303094.4 | 09.04.1987 | [1988/08] | Numéro de priorité, date | US19860894818 | 08.08.1986 Format original publié: US 894818 | [1988/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0256612 | Date: | 24.02.1988 | Langue: | EN | [1988/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0256612 | Date: | 22.01.1992 | Langue: | EN | [1992/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.10.1987 | Classification | IPC: | H05K13/04, B25B9/02 | [1988/08] | CPC: |
H05K13/0491 (EP,US);
H05K13/0007 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1988/08] | Titre | Allemand: | Abziehvorrichtung für elektronische Bauelemente | [1988/08] | Anglais: | Chip carrier extraction tool | [1988/08] | Français: | Outil d'extraction pour circuits intégrés | [1988/08] | Procédure d'examen | 12.05.1988 | Requête en examen déposée [1988/28] | 19.10.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.04.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.05.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 05.07.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 17.07.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.09.1991 | Taxe de délivrance payée | 20.09.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.10.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/02] | Requête en restitutio in integrum: | 21.02.1990 | Date de la requête | 13.08.1990 | Requête accordée | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.01.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.03.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.03.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.05.1989 | 03   M06   Taxe payée le   04.01.1990 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CH | 22.01.1992 | LI | 22.01.1992 | SE | 22.01.1992 | [1992/33] |
Précédent [1992/32] | SE | 22.01.1992 | Citations: | Recherche | [A]US3974556 (KUBIK PETER STEVE); | [A]DE3214792 (SIEMENS AG [DE]); | [A]GB2157223 (TALLORD LIMITED) |