EP0250075 - Dispositif de traitement du canal D dans un système RNIS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.03.1990 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NORTEL NETWORKS CORPORATION World Trade Center of Montreal 380 St. Antoine Street West 8th floor Montreal Quebec H2Y 3Y4 / CA | [N/P] |
Précédent [1987/52] | Pour tous les Etats désignés NORTHERN TELECOM LIMITED 600 de la Gauchetiere Street West Montreal Quebec H3B 4N7 / CA | Inventeur(s) | 01 /
Kun, Randall Douglas 10 Cyrus Court Nepean Ontario, K2H 9C9 / CA | [1987/52] | Mandataire(s) | Crawford, Andrew Birkby, et al A.A. Thornton & Co. 235 High Holborn London WC1V 7LE / GB | [N/P] |
Précédent [1987/52] | Crawford, Andrew Birkby, et al A.A. THORNTON & CO. Northumberland House 303-306 High Holborn London WC1V 7LE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 87303804.6 | 29.04.1987 | [1987/52] | Numéro de priorité, date | CA19860512045 | 20.06.1986 Format original publié: CA 512045 | [1987/52] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0250075 | Date: | 23.12.1987 | Langue: | EN | [1987/52] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0250075 | Date: | 14.02.1990 | Langue: | EN | [1990/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.12.1989 | Classification | IPC: | H04Q11/04, H04L11/20, H04M11/06 | [1989/43] | CPC: |
H04Q11/0428 (EP,US)
|
Précédent IPC [1987/52] | H04Q11/04, H04M11/06 | Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, IT, NL, SE [1987/52] | Titre | Allemand: | ISDN-D-Kanal-Bearbeitungsvorrichtung | [1987/52] | Anglais: | ISDN D channel handler | [1987/52] | Français: | Dispositif de traitement du canal D dans un système RNIS | [1987/52] | Dossier détruit : | 16.03.1999 | Procédure dexamen | 03.05.1989 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1990/17] | 29.11.1989 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1990/17] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.05.1989 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | EP0178137 [ ] (GEN ELECTRIC CO PLC [GB]); | FR2472245 [ ] (TELEDIFFUSION FSE [FR]); | WO8505236 [ ] (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]); | WO8400836 [ ] (WESTERN ELECTRIC CO [US]) |