EP0247740 - Isocarbacyclines et leurs procédés de production [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.07.1991 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.07.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 18.09.1991 [1991/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TEIJIN LIMITED 11 Minami Honmachi 1-chome Higashi-ku Osaka-shi Osaka-fu / JP | [N/P] |
Précédent [1987/49] | Pour tous les Etats désignés TEIJIN LIMITED 11 Minami Honmachi 1-chome Higashi-ku Osaka-shi Osaka-fu / JP | Inventeur(s) | 01 /
Hazato, Atsuo 3-18-4, Tamadaira Hino-shi Tokyo / JP | 02 /
Tanaka, Toshio 6-17-20, Tamadaira Hino-shi Tokyo / JP | 03 /
Okamura, Noriaki 1-31-1, Sengawa-cho Chofu-shi Tokyo / JP | 04 /
Bannai, Kiyoahi 3-18-4-224, Tamadaira Hino-shi Tokyo / JP | 05 /
Kurozumi, Seizi 1-2-28 Higashitokura Kokubunji-shi Tokyo / JP | 06 /
Suzuki, Masaaki 2-66, Yata-cho Higashi-ku Nagoya-shi Aichi-ken / JP | 07 /
Noyori, Ryoji 135-417, Umemorishinden Nisshin-cho Aichi-gun Aichi-ken / JP | [1987/49] | Mandataire(s) | Myerscough, Philip Boyd, et al J.A.KEMP & CO. 14, South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | [1987/49] | Numéro de la demande, date de dépôt | 87303883.0 | 30.04.1987 | [1987/49] | Numéro de priorité, date | JP19860099470 | 01.05.1986 Format original publié: JP 9947086 | JP19860219117 | 19.09.1986 Format original publié: JP 21911786 | JP19860219118 | 19.09.1986 Format original publié: JP 21911886 | JP19860219119 | 19.09.1986 Format original publié: JP 21911986 | [1987/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0247740 | Date: | 02.12.1987 | Langue: | EN | [1987/49] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0247740 | Date: | 27.01.1988 | Langue: | EN | [1988/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0247740 | Date: | 26.09.1990 | Langue: | EN | [1990/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.12.1987 | Classification | IPC: | C07C405/00, A61K31/557 | [1990/39] | CPC: |
C07C405/0025 (EP,US);
C07C405/00 (KR);
C07C405/0083 (EP,US)
|
Précédent IPC [1987/49] | C07C177/00, A61K31/557 | Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1987/49] | Titre | Allemand: | Isocarbacycline und Verfahren zu ihrer Herstellung | [1987/49] | Anglais: | Novel isocarbacyclins and processes for production thereof | [1987/49] | Français: | Isocarbacyclines et leurs procédés de production | [1987/49] | Procédure d'examen | 07.06.1988 | Requête en examen déposée [1988/33] | 13.11.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 19.03.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.06.1990 | Taxe de délivrance payée | 16.06.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.06.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.04.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.04.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD] - Tetrahedron Letters, Vol. 25, No. 44, 1984, pages 5087-5090; Pergamon Press Ltd, GB, T. MASE et al.: "An efficient synthesis of isocarbacyclin starting from furfural", whole article. | [A] - Tetrahedron Letters, No. 36, 1972, pages 3815-3817; Pergamon Press Ltd, GB, J. BAGLI et al.: "Prostaglandins V7-utility of the Nef reaction in the synthesis of prostanoic acids. A total synthesis of (+/-)-11-deoxy-PGE2, and their C-15 epimers", Compound 3. | [A] - Tetrahedron Letters, Vol. 27, No. 7, 1986, pages 845-846; Pergamon Press Ltd, GB, D. FERROUD et al.: "Bis (arylsulfonyl)methane: A versatile synthon in pheromone synthesis", whole article. | Examen | - TETRAHEDRON LETTERS, vo. 27, no.7, 1986, pages 845-846; PERGAMON Press LTD; GB D. FERROUD et al.: "Bis (arylsulfonyl)methane: A versatile synthon in pheromene synthesis." |