EP0252740 - Photosensibilisateurs [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.10.1990 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SOLARCHEM RESEARCH, A DIVISION OF BROLOR INVESTMENTS LIMITED 516 Gordon Baker Road Willowdale Ontario M2H 3B4 / CA | [N/P] |
Précédent [1988/02] | Pour tous les Etats désignés SOLARCHEM RESEARCH, A DIVISION OF BROLOR INVESTMENTS LIMITED 516 Gordon Baker Road Willowdale Ontario M2H 3B4 / CA | Inventeur(s) | 01 /
Clarke E. Slemon 77 Finch Avenue East No 266 Willowdale Ontario M2N 6H8 / CA | [1988/02] | Mandataire(s) | Orr, William McLean, et al Urquhart-Dykes & Lord LLP Tower North Central Merrion Way Leeds LS2 8PA / GB | [N/P] |
Précédent [1988/02] | Orr, William McLean, et al URQUHART-DYKES & LORD 5th Floor, Tower House Merrion Way Leeds West Yorkshire, LS2 8PA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 87306081.8 | 09.07.1987 | [1988/02] | Numéro de priorité, date | CA19860513436 | 09.07.1986 Format original publié: CA 513436 | [1988/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0252740 | Date: | 13.01.1988 | Langue: | EN | [1988/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.11.1987 | Classification | IPC: | C07C172/00, B01J31/06, C08F2/50, C08F8/00 | [1988/02] | CPC: |
C07C401/00 (EP,US);
C08F8/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1988/02] | Titre | Allemand: | Photosensibilisatoren | [1988/02] | Anglais: | Photosensitizer | [1988/02] | Français: | Photosensibilisateurs | [1988/02] | Dossier détruit : | 26.06.1996 | Procédure dexamen | 07.07.1988 | Requête en examen déposée [1988/36] | 02.10.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.02.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.06.1990 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1990/49] | 11.07.1990 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1990/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.07.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.1990 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB2058793 (WISCONSIN ALUMNI RES FOUND); | [A]EP0130509 (HOFFMANN LA ROCHE [CH]); | [A]US4609444 (GUILLET JAMES E [CA]) | [A] - "RECUEIL DES TRAVAUX CHIMIQUES DES PAYS-BAS", JOURNAL OF THE ROYAL NETHERLANDS CHEMICAL SOCIETY, vol. 89, no. 3, March 1970, pages 261-264, Amsterdam, NL; A.E.C. SNOEREN et al.: "Studies on vitamin D and related compounds. Part 21 - photosensitized reactions" |