EP0278152 - Générateur d'ondes transversales omnidirectionnel muni d'un tube télescopique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.01.1993 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.04.2015 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 20.05.2015 [2015/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CONOCO INC. 1000 South Pine Street Ponca City Oklahoma 74603 / US | [N/P] |
Précédent [1988/33] | Pour tous les Etats désignés CONOCO INC. 1000 South Pine Street Ponca City Oklahoma 74603 / US | Inventeur(s) | 01 /
Cole, Jack H. 3613 Nottingham Circle Ponca City OK 74604 / US | [1988/33] | Mandataire(s) | Davies, Christopher Robert, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Précédent [1988/33] | Davies, Christopher Robert, et al Frank B. Dehn & Co. Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 87306947.0 | 05.08.1987 | [1988/33] | Numéro de priorité, date | US19870009989 | 02.02.1987 Format original publié: US 9989 | [1988/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0278152 | Date: | 17.08.1988 | Langue: | EN | [1988/33] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0278152 | Date: | 07.06.1989 | Langue: | EN | [1989/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0278152 | Date: | 04.03.1992 | Langue: | EN | [1992/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.04.1989 | Classification | IPC: | G01V1/053, G01V1/09 | [1988/33] | CPC: |
G01V1/053 (EP,US);
G01V1/09 (EP,US);
Y10S181/401 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1988/33] | Titre | Allemand: | Omnidirektionaler Transversalwellenerreger mit einem Teleskoprohr | [1988/33] | Anglais: | Telescoping tube omni-directional shear wave vibrator | [1988/33] | Français: | Générateur d'ondes transversales omnidirectionnel muni d'un tube télescopique | [1988/33] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 31.08.1989 | Requête en examen déposée [1989/44] | 31.08.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.03.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.04.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.08.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.11.1991 | Taxe de délivrance payée | 23.11.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.12.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.07.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.07.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.07.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 04.03.1992 | GB | 05.08.1992 | [2015/21] |
Précédent [1993/47] | FR | 24.07.1992 | |
GB | 05.08.1992 | ||
Précédent [1993/10] | FR | 24.07.1992 | Citations: | Recherche | [A]US3860087 (SILVERMAN DANIEL); | [A]FR2459982 (GEOPHYSIQUE CIE GLE); | [A]US4310066 (WON IHN J); | [A]DE1121861 (ADOLF WEILER DR ING); | [AD]US3365019 (BAYS MARVIN G) |