EP0302975 - Procédé pour la fabrication d'un garnissage réfractaire et isolant, pouvant être préchauffé à base du zircon et d'oxyde magnésium et son application [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.09.1991 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CONSOLIDATED CERAMIC PRODUCTS, INC. 833 Cherry Street Blanchester Ohio 45107 / US | [N/P] |
Précédent [1989/07] | Pour tous les Etats désignés CONSOLIDATED CERAMIC PRODUCTS, INC. 833 Cherry Street Blanchester Ohio 45107 / US | Inventeur(s) | 01 /
Johnson, Howard B. 8714 Tanagerwoods Drive Cincinnati Ohio 45249 / US | [1989/07] | Mandataire(s) | Allen, Oliver John Richard, et al Lloyd Wise, Tregear & Co., Commonwealth House, 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | [N/P] |
Précédent [1989/07] | Allen, Oliver John Richard, et al Lloyd Wise, Tregear & Co. Norman House 105-109 Strand London, WC2R 0AE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 87307164.1 | 13.08.1987 | [1989/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0302975 | Date: | 15.02.1989 | Langue: | EN | [1989/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.04.1988 | Classification | IPC: | C04B35/04, B22D41/02 | [1989/07] | CPC: |
B22D41/02 (EP);
B22D7/102 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/07] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung einer aus Zirkon und Magnesiumoxid bestehenden, vorwärmbaren isolierenden, feuerfesten Auskleidung und ihre Verwendung | [1989/07] | Anglais: | A method of making a zircon and mgo preheatable insulating refractory liner and methods of use thereof | [1989/07] | Français: | Procédé pour la fabrication d'un garnissage réfractaire et isolant, pouvant être préchauffé à base du zircon et d'oxyde magnésium et son application | [1989/07] | Dossier détruit : | 02.03.1998 | Procédure dexamen | 30.06.1989 | Requête en examen déposée [1989/35] | 01.10.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.04.1991 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1991/44] | 22.05.1991 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1991/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.08.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 01.09.1989 | 03   M06   Taxe payée le   27.09.1989 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XD]US3303032 ; | [AD]US3192059 |