Etats contractants désignés | AT | | BE | | CH | | DE | | ES | | FR | | GB | | GR | | IT | | LI | | LU | | NL | | SE | | Procédure dexamen | 22.05.1991 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[1991/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.08.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 01.09.1989 | 03   M06  
Taxe payée le  
27.09.1989 | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 15.02.1989 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE | | Date de lévénement: | 30.08.1989 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19890630 | | Date de lévénement: | 14.11.1990 | | Description de lévénement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19901001 | | Date de lévénement: | 30.10.1991 | | Description de lévénement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 19910412 | | Date de lévénement: | 08.08.2007 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | JOHNSON, HOWARD B. | | Date de lévénement: | 31.12.1988 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 09.09.1991 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |