EP0302976 - Méthode de fabrication de garnissages isolants réfractaires et préchauffables em alumine et Mg0 et leur méthode d'utilisation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.03.1992 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CONSOLIDATED CERAMIC PRODUCTS, INC. 833 Cherry Street Blanchester Ohio 45107 / US | [N/P] |
Précédent [1989/07] | Pour tous les Etats désignés CONSOLIDATED CERAMIC PRODUCTS, INC. 833 Cherry Street Blanchester Ohio 45107 / US | Inventeur(s) | 01 /
Johnson, Howard B. 8714 Tanagerwoods Drive Cincinnati Ohio 45249 / US | [1989/07] | Mandataire(s) | Allen, Oliver John Richard, et al Lloyd Wise, Tregear & Co., Commonwealth House, 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | [N/P] |
Précédent [1989/07] | Allen, Oliver John Richard, et al Lloyd Wise, Tregear & Co. Norman House 105-109 Strand London, WC2R 0AE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 87307173.2 | 13.08.1987 | [1989/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0302976 | Date: | 15.02.1989 | Langue: | EN | [1989/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.05.1988 | Classification | IPC: | F27D1/00, C04B38/00, C04B35/04 | [1989/07] | CPC: |
C04B38/00 (EP);
B22D41/02 (EP);
C04B14/30 (EP);
C04B30/02 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/07] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung vorheizbarer, isolierender, feuerfester Auskleidungen aus Aluminiumoxid und Mg0 und Verfahren zu deren Verwendung | [1989/07] | Anglais: | A method of making alumina and MgO preheatable insulating refractory liners and methods of use thereof | [1989/07] | Français: | Méthode de fabrication de garnissages isolants réfractaires et préchauffables em alumine et Mg0 et leur méthode d'utilisation | [1989/07] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure dexamen | 08.05.1989 | Requête en examen déposée [1989/28] | 24.09.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.04.1991 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1992/19] | 28.11.1991 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1992/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.08.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 01.09.1989 | 03   M06   Taxe payée le   27.09.1989 | 02.09.1991 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0001327 ; | [Y]DE7619744U ; | [Y]EP0042897 ; | [E]US4703022 |