Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] |
18.03.1992 | Demande réputée retirée | publié le 06.05.1992 [1992/19] |
20.09.1990 | Premier rapport d'examen | |
25.05.1989 | Requête en examen présentée | publié le 12.07.1989 [1989/28] |
31.12.1988 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 15.02.1989 [1989/07] |