Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | CA1234581 | 29.03.1988 | A | Numéro de priorité | Date | US66651084 | 30.10.1984 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US4703022 | 27.10.1987 | A | Numéro de priorité | Date | US66651084 | 30.10.1984 | EP87307173 | 13.08.1987 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US4869468 | 26.09.1989 | A | Numéro de priorité | Date | US66651084 | 30.10.1984 | US7540987 | 20.07.1987 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0302976 | Dossier mondial | 15.02.1989 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP87307173 | 13.08.1987 |