EP0260932 - Appareil pour former l'extrémité d'un tube d'insertion de tampons [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.01.1992 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LION CORPORATION 3-7, Honjo 1-chome Sumida-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [1988/12] | Pour tous les Etats désignés LION CORPORATION 3-7, Honjo 1-chome Sumida-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Takahashi, Kouji 2941-20, Kanaicho Machida-shi Tokyo / JP | 02 /
Muto, Yasutami 78-8, Akayamacho 3-chome Koshigaya-shi Saitama / JP | 03 /
Okino, Toru 13 Shimizucho 1-chome Hatano-shi Kanagawa / JP | [1988/12] | Mandataire(s) | Allam, Peter Clerk, et al Lloyd Wise Commonwealth House, 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | [N/P] |
Précédent [1988/12] | Allam, Peter Clerk, et al LLOYD WISE, TREGEAR & CO. Norman House 105-109 Strand London WC2R 0AE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 87308148.3 | 15.09.1987 | [1988/12] | Numéro de priorité, date | JP19860218792 | 17.09.1986 Format original publié: JP 21879286 | [1988/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0260932 | Date: | 23.03.1988 | Langue: | EN | [1988/12] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0260932 | Date: | 08.11.1989 | Langue: | EN | [1989/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.09.1989 | Classification | IPC: | B29C57/10, A61F13/20 | [1989/45] | CPC: |
A61F13/2085 (EP,US);
B29C31/002 (EP,US);
B29C51/18 (EP,US);
B29C57/10 (EP,US)
|
Précédent IPC [1988/12] | B29C57/10 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1988/12] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Formen des Endes eines Tamponeinführers | [1988/12] | Anglais: | Apparatus for forming tampon inserter tip | [1988/12] | Français: | Appareil pour former l'extrémité d'un tube d'insertion de tampons | [1988/12] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure dexamen | 09.03.1990 | Requête en examen déposée [1990/18] | 05.04.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.08.1991 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1992/09] | 20.09.1991 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1992/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.09.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.09.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.1991 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4302174 (HINZMANN ALFRED); | [Y]US2418155 (BORIS BOGOSLOWSKY); | [X]EP0158841 (BBC BROWN BOVERI & CIE [CH]); | [AD]JPS55166149 (YOSHINO KOGYOSHO CO LTD); | [AD]JPS5836553 (UNI CHARM CORP); | [A]CH315668 (TUBOPHANE S A R L [FR]); | [A]US3856143 (SIMON S, et al); | [A]US3752633 (LUNDBERG G) |