EP0238407 - Procédés industriels de fabrication de vaccins ribosomaux et vaccins ribosomaux obtenus [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.06.1993 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.06.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.07.1993 [1993/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, Place Abel Gance 92100 Boulogne / FR | [N/P] |
Précédent [1992/20] | Pour tous les Etats désignés PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, Place Abel Gance F-92100 Boulogne / FR | ||
Précédent [1989/17] | Pour tous les Etats désignés PIERRE FABRE MEDICAMENT 125, Rue de la Faisanderie F-75116 Paris / FR | ||
Précédent [1987/39] | Pour tous les Etats désignés PIERRE FABRE MEDICAMENT 125 rue de la Faisanderie F-75116 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Dussourd D'Hinterland, Lucien Domaine de Plombière F-81100 Castres / FR | 02 /
Normier, Gérard 23, rue Francis Poulenc F-81100 Castres / FR | 03 /
Pinel, Anne-Marie 22, rue des Capucins F-81100 Castres / FR | 04 /
Durand, Jacques 19, rue des Grillons F-81100 Castres / FR | [1987/39] | Mandataire(s) | Warcoin, Jacques, et al Cabinet Regimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [N/P] |
Précédent [1987/39] | Warcoin, Jacques, et al Cabinet Régimbeau, 26, avenue Kléber F-75116 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 87400577.0 | 16.03.1987 | [1987/39] | Numéro de priorité, date | FR19860003829 | 18.03.1986 Format original publié: FR 8603829 | [1987/39] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0238407 | Date: | 23.09.1987 | Langue: | FR | [1987/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0238407 | Date: | 05.08.1992 | Langue: | FR | [1992/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.07.1987 | Classification | IPC: | A61K39/39, A61K35/74, A61K39/02, A61K39/116, A61K39/108, A61K39/102, A61K39/09 | [1987/39] | CPC: |
A61K39/0266 (EP);
A61K39/092 (EP);
A61K39/102 (EP);
A61K39/39 (EP);
A61K2039/55516 (EP);
A61K2039/55561 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1987/39] | Titre | Allemand: | Industrielles Verfahren zur Herstellung ribosomaler Impfstoffe und die so erhaltenen ribosomalen Impfstoffe | [1987/39] | Anglais: | Industrial processes for the manufacture of ribosomal vaccines, and ribosomal vaccines so obtained | [1987/39] | Français: | Procédés industriels de fabrication de vaccins ribosomaux et vaccins ribosomaux obtenus | [1987/39] | Procédure d'examen | 07.03.1988 | Requête en examen déposée [1988/18] | 18.03.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.05.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.11.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.02.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.04.1992 | Taxe de délivrance payée | 14.04.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.05.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.02.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.02.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.02.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.02.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YD]FR2253499 (FABRE SA PIERRE [FR]); | [YD]FR2305990 (FABRE SA PIERRE [FR]); | [YD]FR2360314 (FABRE SA PIERRE [FR]); | [YD]FR2444464 (FABRE SA PIERRE) | [Y] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 104, 1986, page 473, no. 184461w, Columbus, Ohio, US; G. NORMIER et al.: "NK-cell stimulating properties of a membrane proteoglycan from non-capsulated Klebsiella pneumoniae biotype a" & ACTA PATHOL. MICROBIOL. IMMUNOL. SCAND. SECT. C. 1985, 93C(6), 233-43 |