EP0263746 - Système à lecture de cartes d'identification à contacts électriques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.02.1993 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.02.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 31.03.1993 [1993/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FRANCELCO, SOCIETE ANONYME 29, rue des Bas Rogers 92150 Suresnes / FR | [N/P] |
Précédent [1988/15] | Pour tous les Etats désignés FRANCELCO, SOCIETE ANONYME 29, rue des Bas Rogers F-92150 Suresnes / FR | Inventeur(s) | 01 /
Rozet, Dominique 10 Rue Ferdinand Dreyfus F-78120 Rambouillet / FR | [1988/15] | Mandataire(s) | Fort, Jacques, et al CABINET PLASSERAUD 84, rue d'Amsterdam 75009 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1988/15] | Fort, Jacques, et al CABINET PLASSERAUD 84, rue d'Amsterdam F-75009 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 87402179.3 | 30.09.1987 | [1988/15] | Numéro de priorité, date | FR19860013760 | 02.10.1986 Format original publié: FR 8613760 | [1988/15] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0263746 | Date: | 13.04.1988 | Langue: | FR | [1988/15] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0263746 | Date: | 22.02.1989 | Langue: | FR | [1989/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0263746 | Date: | 08.04.1992 | Langue: | FR | [1992/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.01.1989 | Classification | IPC: | G06K7/06, G06K19/067 | [1992/15] | CPC: |
G06K13/0893 (EP);
G06K19/07743 (EP);
G06K7/0047 (EP)
|
Précédent IPC [1989/02] | G06K7/06, G06K19/06 | ||
Précédent IPC [1988/15] | G06K7/06 | Etats contractants désignés | DE, GB, IT [1988/15] | Titre | Allemand: | System zum Abtasten von Identifikationskarten mit elektrischen Kontakten | [1988/15] | Anglais: | System for reading identification cards with electrical contacts | [1988/15] | Français: | Système à lecture de cartes d'identification à contacts électriques | [1988/15] | Procédure d'examen | 06.03.1989 | Requête en examen déposée [1989/18] | 28.11.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.03.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.06.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 02.10.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.12.1991 | Taxe de délivrance payée | 27.12.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.01.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.09.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.07.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.07.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP60153583 ; | [A]JP60173789 ; | [A]DE3343727 ; | [A]DE3235654 ; | [A]WO7900543 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 9, no. 329 (P-416) [2052], 24 décembre 1985; & JP-A-60 153 583 (MITSUBISHI JUSHI K.K.) 13.08.1985, & JP60153583 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 10, no. 22 (P-424) [2079], 28 janvier 1986; & JP-A-60 173 789 (NIPPON DENSHIN DENWA KOSHA) 07.09.1985, & JP60173789 A 00000000 | Examen | EP0189039 |