EP0245203 - Embrayage réglable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.05.1994 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.11.2003 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): ES | publié le 14.01.2004 [2004/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pemberton, JC. 9920 Sunset Avenue La Mesa California 92041 / US | [N/P] |
Précédent [1987/46] | Pour tous les Etats désignés Pemberton, JC. 9920 Sunset Avenue La Mesa California 92041 / US | Inventeur(s) | 01 /
East, Gregory M. 10744, Rockvill Street Santee California 92071 / US | [1987/46] | Mandataire(s) | Tschudi, Lorenz, et al Bovard AG Patentanwälte VSP Optingenstrasse 16 3000 Bern 25 / CH | [N/P] |
Précédent [1987/46] | Tschudi, Lorenz, et al Bovard AG Patentanwälte VSP Optingenstrasse 16 CH-3000 Bern 25 / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 87810271.4 | 29.04.1987 | [1987/46] | Numéro de priorité, date | US19860857218 | 30.04.1986 Format original publié: US 857218 | [1987/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0245203 | Date: | 11.11.1987 | Langue: | EN | [1987/46] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0245203 | Date: | 20.04.1988 | Langue: | EN | [1988/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0245203 | Date: | 14.07.1993 | Langue: | EN | [1993/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.03.1988 | Classification | IPC: | F16D15/00, F16D19/00, F16H3/74 | [1988/10] | CPC: |
F16D15/00 (EP);
F16D19/00 (EP)
|
Précédent IPC [1987/46] | F16D15/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1987/46] | Titre | Allemand: | Steuerbare Kupplung | [1987/46] | Anglais: | Controllable clutch | [1987/46] | Français: | Embrayage réglable | [1987/46] | Procédure d'examen | 14.09.1988 | Requête en examen déposée [1988/45] | 03.11.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 30.04.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.10.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.03.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.09.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.02.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.09.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 19.01.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.04.1993 | Taxe de délivrance payée | 15.04.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.04.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.05.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.05.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.08.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.05.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.04.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.05.1989 | 03   M06   Taxe payée le   13.06.1989 | 01.05.1990 | 04   M06   Taxe payée le   12.05.1990 | 02.05.1991 | 05   M06   Taxe payée le   05.08.1991 | 01.05.1992 | 06   M06   Taxe payée le   12.05.1992 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GR | 14.07.1993 | SE | 14.07.1993 | ES | 25.10.1993 | [2004/03] |
Précédent [2000/04] | GR | 14.07.1993 | |
SE | 14.07.1993 | ||
Précédent [1997/16] | SE | 14.07.1993 | |
Précédent [1994/16] | SE | 14.07.1993 | Citations: | Recherche | [A]FR355194 (PAUL VALERY ROLIER [FR]); | [X]FR400290 (DAVID GEORGE [GB]); | [A]DE337484 (BBC BROWN BOVERI & CIE); | [A]GB278427 (GEORGE CONSTANTINESCO); | [Y]GB539223 (ALBERT EMILE MARCEL LEPETIT); | [X]GB818502 (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN); | [X]DE1142083 (DAIMLER BENZ AG); | [Y]US3330171 (NASVYTIS ALGIRDAS L); | [Y]US3548673 (SUCHOCKI ANTHONY J); | [Y]CA950237 (GUILLEMETTE AURELE, et al) |