EP0271478 - Moteur à combustion interne à compression d'air et à commande par soupapes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.12.1991 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.12.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.02.1992 [1992/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AVL Gesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Messtechnik mbH.Prof.Dr.Dr.h.c. Hans List Kleiststrasse 48 8020 Graz / AT | [N/P] |
Précédent [1988/24] | Pour tous les Etats désignés AVL Gesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Messtechnik mbH.Prof.Dr.Dr.h.c. Hans List Kleiststrasse 48 A-8020 Graz / AT | Inventeur(s) | 01 /
Schweinzer, Franz, Dipl.-Ing. Pensionsweg 14 A-8043 Graz / AT | 02 /
Cartellieri, Wolfgang, Dipl.-Ing. Ziernfeldgasse 11 A-8010 Graz / AT | [1988/24] | Mandataire(s) | Krause, Walter, et al Patentanwälte Babeluk - Krause, Mariahilfer Gürtel 39/17 1150 Wien / AT | [N/P] |
Précédent [1988/24] | Krause, Walter, Dr. Dipl.-Ing., et al Postfach 200 Singerstrasse 8 A-1010 Wien / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 87890268.3 | 24.11.1987 | [1988/24] | Numéro de priorité, date | AT19860003313 | 12.12.1986 Format original publié: AT 331386 | [1988/24] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0271478 | Date: | 15.06.1988 | Langue: | DE | [1988/24] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0271478 | Date: | 02.08.1989 | Langue: | DE | [1989/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0271478 | Date: | 13.02.1991 | Langue: | DE | [1991/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.06.1989 | Classification | IPC: | F02B23/06 | [1988/24] | CPC: |
F02B23/0672 (EP,US);
F02B1/12 (EP,US);
F02B2275/14 (EP,US);
F02B23/0603 (EP,US);
F02B23/0669 (EP,US);
F02B3/06 (EP,US);
Y02T10/12 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1988/24] | Titre | Allemand: | Luftverdichtende, ventilgesteuerte Brennkraftmaschine | [1988/24] | Anglais: | Valve-controlled air-compressing internal-combustion engine | [1988/24] | Français: | Moteur à combustion interne à compression d'air et à commande par soupapes | [1988/24] | Procédure d'examen | 23.08.1989 | Requête en examen déposée [1989/43] | 15.12.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.04.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.07.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.07.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.09.1990 | Taxe de délivrance payée | 21.09.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.11.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.10.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.11.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE2739419 (KOMATSU MFG CO LTD); | [A]DE3510076 (KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ AG [DE]); | [A]GB715524 (LISTER & CO LTD R A); | [A]US2505999 (SMITH FRANK J); | [A]DE481150 (ACRO AKT GES) |