EP0259468 - CYCLODEXTRINECLATHRATES DE DERIVES DE CARBACYCLINE ET LEUR UTILISATION COMME MEDICAMENTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.03.1992 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.03.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.05.1992 [1992/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schering Aktiengesellschaft 13342 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [1988/11] | Pour tous les Etats désignés SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT D-13342 Berlin / DE | Inventeur(s) | 01 /
SKUBALLA, Werner Olwenstr. 13 D-1000 Berlin 28 / DE | 02 /
VORBRÜGGEN, Helmut Wilkestr. 7 D-1000 Berlin 27 / DE | 03 /
DAHL, Helmut Gollanczstr. 102 D-1000 Berlin 28 / DE | 04 /
STÜRZEBECHER, Claus-Steffen Brigittenstr. 6a D-1000 Berlin 46 / DE | 05 /
THIERAUCH, Karl-Heinz Hochwildpfad 45 D-1000 Berlin 37 / DE | [1991/20] |
Précédent [1988/11] | 01 /
SKUBALLA, Werner Olwenstrasse 13 D-1000 Berlin 28 / DE | ||
02 /
VORBRÜGGEN, Helmut Wilkestrasse 7 D-1000 Berlin 27 / DE | |||
03 /
DAHL, Helmut Gollanczstrasse 102 D-1000 Berlin 28 / DE | |||
04 /
STÜRZEBECHER, Claus-Steffen Brigittenstrasse 6a D-1000 Berlin 46 / DE | |||
05 /
THIERAUCH, Karl-Heinz Hochwildpfad 45 D-1000 Berlin 37 / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 87902041.0 | 09.03.1987 | [1988/11] | WO1987DE00106 | Numéro de priorité, date | DE19863608088 | 07.03.1986 Format original publié: DE 3608088 | [1988/11] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8705294 | Date: | 11.09.1987 | Langue: | DE | [1987/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0259468 | Date: | 16.03.1988 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 11.09.1987, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1988/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0259468 | Date: | 15.05.1991 | Langue: | DE | [1991/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.09.1987 | Classification | IPC: | C07C405/00, C08B37/16, A61K31/557 | [1991/20] | CPC: |
B82Y5/00 (EP,US);
A61K47/6951 (EP,US);
A61P11/08 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P7/02 (EP);
A61P9/12 (EP);
|
Précédent IPC [1988/11] | C07C177/00, C08B37/16, A61K31/557 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1988/11] | Titre | Allemand: | CYCLODEXTRINCLATHRATE VON CARBACYCLINDERIVATEN UND IHRE VERWENDUNG ALS ARZNEIMITTEL | [1988/11] | Anglais: | CYCLODEXTRINCLATHRATES OF CARBACYCLINE DERIVATIVES AND THEIR USE AS MEDICINAL DRUGS | [1988/11] | Français: | CYCLODEXTRINECLATHRATES DE DERIVES DE CARBACYCLINE ET LEUR UTILISATION COMME MEDICAMENTS | [1988/11] | Entrée dans la phase régionale | 06.11.1987 | Taxe nationale de base payée | 06.11.1987 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.11.1987 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.11.1987 | Requête en examen déposée [1988/11] | 01.03.1988 | Perte de droit, date d'effet juridique: Revendications | 10.05.1988 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1} | 24.04.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.12.1989 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 19.02.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.08.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 25.09.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.12.1990 | Taxe de délivrance payée | 20.12.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.02.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/19] | Requête en poursuite de la procédure de: | 19.02.1990 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 19.02.1990 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 12.03.1990 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.02.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.02.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.02.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GB | 15.05.1991 | [1992/16] | Cité dans | Recherche internationale | [Y]DE2128674 ; | [Y]EP0011591 (SCHERING AG [DE]); | JPS56150039 [ ] (SANKYO CO); | [Y]EP0119949 (SCHERING AG [DE]) | [X] - CHEMICAL ABSTRACTS, (19820329), vol. 96, no. 13, Database accession no. 103964D, page 680 |