EP0306491 - REVETEMENT A L'ARC DE COMPOSES METALLIQUES REFRACTAIRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.01.1995 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.04.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): FR | publié le 12.06.2002 [2002/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA Morrill Hall 100 Church Street Southeast Minneapolis, Minnesota 55455 / US | [N/P] |
Précédent [1991/11] | Pour tous les Etats désignés THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA Morrill Hall, 100 Church Street Southeast Minneapolis, Minnesota 55455 / US | ||
Précédent [1989/11] | Pour tous les Etats désignés REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA 568 Administrative Services Center, 1919 University Avenue St. Paul, MN 55104 / US | Inventeur(s) | 01 /
RAMALINGAM, Subbiah 1715 West Eldridge Avenue Roseville, MN 55113 / US | 02 /
CHANG, Rongfeng 815 - 13th Avenue S.E. 216 Minneapolis, MN 55414 / US | [1989/11] | Mandataire(s) | Cross, Rupert Edward Blount, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | [N/P] |
Précédent [1990/29] | Cross, Rupert Edward Blount, et al BOULT, WADE & TENNANT 27 Furnival Street London EC4A 1PQ / GB | ||
Précédent [1989/11] | Wayte, Dennis Travers BOULT, WADE & TENNANT 27 Furnival Street London, EC4A 1PQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 87902978.3 | 01.04.1987 | [1989/11] | WO1987US00687 | Numéro de priorité, date | US19860848720 | 04.04.1986 Format original publié: US 848720 | [1989/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8705948 | Date: | 08.10.1987 | Langue: | EN | [1987/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0306491 | Date: | 15.03.1989 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.10.1987, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1989/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0306491 | Date: | 09.03.1994 | Langue: | EN | [1994/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 08.10.1987 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.01.1990 | Classification | IPC: | C23C14/22, C23C14/00, C23C14/32, H01J37/32 | [1994/10] | CPC: |
H01J37/32055 (EP,US);
C23C14/0021 (EP,US);
C23C14/325 (EP,US)
|
Précédent IPC [1989/11] | C23C14/22 | Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SE [1989/11] | Titre | Allemand: | BOGENBESCHICHTUNG VON FEUERFESTEN METALLVERBINDUNGEN | [1989/11] | Anglais: | ARC COATING OF REFRACTORY METAL COMPOUNDS | [1989/11] | Français: | REVETEMENT A L'ARC DE COMPOSES METALLIQUES REFRACTAIRES | [1989/11] | Entrée dans la phase régionale | 29.09.1988 | Taxe nationale de base payée | 29.09.1988 | Taxe de recherche payée | 29.09.1988 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.09.1988 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.09.1987 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: AT | 04.10.1988 | Requête en examen déposée [1989/11] | 08.07.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.01.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.05.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.11.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.02.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 30.08.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.11.1993 | Taxe de délivrance payée | 29.11.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.12.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.03.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.03.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.03.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.03.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.03.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 09.03.1994 | NL | 09.03.1994 | SE | 09.03.1994 | LU | 30.04.1994 | [2002/24] |
Précédent [2002/23] | NL | 09.03.1994 | |
SE | 09.03.1994 | ||
LU | 30.04.1994 | ||
Précédent [2000/06] | NL | 09.03.1994 | |
LU | 30.04.1994 | ||
Précédent [1995/10] | NL | 09.03.1994 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US3625848 (SNAPER ALVIN A); | [X]US3956093 (MCLEOD PAUL S); | [X]US4444635 (KOBAYASHI SHIGERU [JP], et al); | [X]US4444643 (GARRETT CHARLES B [US]); | [X]US4511593 (BRANDOLF HENRY E [US]); | [X]US4563262 (SABLEV LEONID P [SU], et al); | [X]SU363375 (SABLEV L P [SU], et al) | Examen | WO8503954 |