Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
26.04.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 12.06.2002 [2002/24] |
19.04.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 05.06.2002 [2002/23] |
23.12.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 09.02.2000 [2000/06] |
18.01.1995 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 08.03.1995 [1995/10] |
12.01.1995 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 01.03.1995 [1995/09] |
21.01.1994 | Délivrance (prévue) | publié le 09.03.1994 [1994/10] |
03.07.1991 | Premier rapport d'examen | |
24.01.1991 | Changement - demandeur | publié le 13.03.1991 [1991/11] |
29.05.1990 | Changement - mandataire | publié le 18.07.1990 [1990/29] |
08.01.1990 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 28.02.1990 [1990/09] |
28.01.1989 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 15.03.1989 [1989/11] |
28.01.1989 | Requête en examen présentée | publié le 15.03.1989 [1989/11] |