EP0324745 - AGENTS TOPIQUES CONTENANT DES DERIVES DE PROSTACYCLINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1989/30] | AGENT TOPIQUE CONTENANT DES DERIVES DE PROSTACYCLINE | ||
[1995/02] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.11.1995 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.11.1995 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 03.01.1996 [1996/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schering Aktiengesellschaft 13342 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [1989/30] | Pour tous les Etats désignés SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT D-13342 Berlin / DE | Inventeur(s) | 01 /
EKERDT, Roland, Dr. Bondickstr. 81 D-1000 Berlin 28 / DE | 02 /
RAPTIS, Georg, Dr. Miquelstr. 77 D-1000 Berlin 33 / DE | 03 /
PAULS, Alfred, Dr. Veitstr. 17 D-1000 Berlin 27 / DE | [1995/02] |
Précédent [1989/30] | 01 /
EKERDT, Roland Bondickstrasse 81 D-1000 Berlin 28 / DE | ||
02 /
RAPTIS, Georg Miquelstrasse 77 D-1000 Berlin 33 / DE | |||
03 /
PAULS, Alfred Gerviniusstrasse 22 D-1000 Berlin 12 / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 87905715.6 | 01.09.1987 | [1989/30] | WO1987DE00401 | Numéro de priorité, date | DE19863631169 | 11.09.1986 Format original publié: DE 3631169 | [1989/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8801867 | Date: | 24.03.1988 | Langue: | DE | [1988/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0324745 | Date: | 26.07.1989 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 24.03.1988, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1989/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0324745 | Date: | 11.01.1995 | Langue: | DE | [1995/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.03.1988 | Classification | IPC: | A61K31/557, A61K31/34 | [1989/30] | CPC: |
A61K31/34 (EP);
A61K31/557 (EP);
A61P17/00 (EP);
A61P43/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1989/30] | Titre | Allemand: | PROSTACYCLINDERIVATE ENTHALTENDE MITTEL FÜR DIE TOPISCHE ANWENDUNG | [1989/30] | Anglais: | TOPICAL AGENTS CONTAINING PROSTACYCLINE DERIVATIVES | [1995/02] | Français: | AGENTS TOPIQUES CONTENANT DES DERIVES DE PROSTACYCLINE | [1995/02] |
Précédent [1989/30] | TOPICAL AGENT CONTAINING PROSTACYCLINE DERIVATIVES | ||
Précédent [1989/30] | AGENT TOPIQUE CONTENANT DES DERIVES DE PROSTACYCLINE | Entrée dans la phase régionale | 09.03.1989 | Taxe nationale de base payée | 09.03.1989 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.03.1989 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.12.1987 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: AT | 09.03.1989 | Requête en examen déposée [1989/30] | 28.06.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M07) | 09.07.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.12.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.10.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.11.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.07.1993 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 13.09.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.02.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.07.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.09.1994 | Taxe de délivrance payée | 16.09.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.10.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/01] | Requête en poursuite de la procédure de: | 13.09.1993 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 13.09.1993 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 21.01.1994 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.08.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.08.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.08.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.08.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.08.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.08.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | EP0011591 [ ] (SCHERING AG [DE]); | WO8600808 [ ] (SCHERING AG [DE]); | EP0171992 [ ] (MITSUBISHI YUKA PHARMA [JP], et al) | [ ] - CHEMICAL ABSTRACTS, Band 101, Nr. 21, 19. November 1984, (Columbus, Ohio, US), R. EKERDT et al.: "Blood Supply can be Increased in Rabbit Skin by a Stable Prostacyclin Derivative without Potentiation of Plasma Extravasation", siehe seite 152, Zusammenfassung 184795w, & Br. J. Dermatol., Suppl. 1984, 111(27), 144-6 | Examen | - Chemical Abstracts, volume 101, No. 21, 19 Nov. 1984, (Columbus, 0hio, US), R. Ekerdt et al.: "Blood supply can be increased in rabbit skin by a stable prostacyclin derivative without protentiation of plasma extravasation", p. 152, abstract 184795w | - Dorland's Illustrated Medical Dictionary, 26th ed., W.B. Saunders Co., pp. 1417-1418 |